RENATA ZAVŘELOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda společenství |
23.07.2024 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing.MBA MIROSLAV FILINGER
|
Aktivní
|
Předseda |
09.10.2021 |
Adresa: |
25067, 15579701, Praha-východ, Klecany, Klecany, V nových domkách, 125 |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2020 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2020 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. JITKA KOUSALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
79601, 24810444, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Plumlovská, 531, 54 |
|
Mgr. JITKA KOUSALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
79601, 24810444, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Plumlovská, 531, 54, Plumlovská 531/54, 79601 Prostějov |
|
Ing.MBA MIROSLAV FILINGER
|
Neaktivní
od 23.07.2024
|
Předseda |
09.10.2021 |
Adresa: |
25067, 15579701, Praha-východ, Klecany, Klecany, V nových domkách, 125, V nových domkách 125, 25067 Klecany |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
místopředseda výboru |
07.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22223169, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, U stanice, 592, 9 |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
místopředseda výboru |
07.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22223169, Praha, Liboc, U stanice, 592, 9, U stanice 592/9, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
místopředseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
VLADIMÍR BAUŠTEIN
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
předseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
KATEŘINA ŘÍMALOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
místopředseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VLADIMÍR BAUŠTEIN
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
předseda výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ROBERT ZÜCKER
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
|
09.12.2016 |
Adresa: |
16900, 22161961, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, U kaštanu, 1217, 4 |
|
ROBERT ZÜCKER
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
|
09.12.2016 |
Adresa: |
16900, 22161961, Praha, Břevnov, U kaštanu, 1217, 4, U kaštanu 1217/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Bc. KLÁRA MATASOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
Bc. KLÁRA MATASOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Bc. KLÁRA SLEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha 6, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
ROBERT ZÜCKER
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
|
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
BOHDAN KOUSAL
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
místopředseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4 |
|
Bc. KLÁRA SLEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ROBERT ZÜCKER
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
|
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
BOHDAN KOUSAL
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
místopředseda výboru |
15.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JIŘÍ KRÁL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.05.2014 |
Adresa: |
16000, 22197532, Praha 6, Dejvice, Nikoly Tesly, 1093, 6 |
|
JIŘÍ KRÁL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen výboru |
15.05.2014 |
Adresa: |
16000, 22197532, Praha, Dejvice, Nikoly Tesly, 1093, 6, Nikoly Tesly 1093/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Král
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
člen výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
Děčín, Děčín III-Staré Město, Staré Město, Příčná 350/4 |
|
Robert Zücker
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
Praha 6, U Kaštanu 1217/4 |
|
Ing. Petr Koštíř
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
předseda výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
Praha 6, Junácká 1645/4 |
|
Jiří Král
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
člen výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
Děčín, Děčín III-Staré Město, Staré Město, Příčná 350/4, Příčná 350/4, Děčín III-Staré Město, Staré Město, okres: Děčín, Česká republika |
|
ROBERT ZÜCKER
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
16900, 22161961, Praha, Břevnov, U kaštanu, 1217, 4, U kaštanu 1217/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Petr Koštíř
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
předseda výboru |
26.08.2006 |
Adresa: |
16900, 22167242, Praha, Břevnov, Junácká, 1645, 4, Junácká 1645/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|