VLADIMÍR PITTER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53002, 25932632, Pardubice, Spojil, Spojil, Pod Hrází, 94 |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53343, 7584652, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45 |
|
VÍT ZAVŘEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53352, 26704412, Pardubice, Němčice, Němčice, 62 |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217 |
|
VLADIMÍR PITTER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53002, 25932632, Pardubice, Spojil, Spojil, Pod Hrází, 94, Pod Hrází 94, 53002 Spojil |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53343, 7584652, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45, č.p. 45, 53343 Rohovládova Bělá |
|
VÍT ZAVŘEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53352, 26704412, Pardubice, Němčice, Němčice, 62, č.p. 62, 53352 Němčice |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.10.2022 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
PETER HELDÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.08.2021 |
Adresa: |
53003, 7786841, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1093 |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
člen představenstva |
01.01.2022 |
Adresa: |
53343, 7584652, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45 |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
člen představenstva |
01.01.2022 |
Adresa: |
53343, 7584652, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45, č.p. 45, 53343 Rohovládova Bělá |
|
PETER HELDÁK
|
Neaktivní
od 17.08.2023
|
člen představenstva |
12.08.2021 |
Adresa: |
53003, 7786841, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1093, Ke Kamenci 1093, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
člen představenstva |
05.09.2015 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217 |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
člen představenstva |
05.09.2015 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
VLADIMÍR PITTER
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
předseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53002, 25932632, Spojil, Spojil, Pod Hrází, 94 |
|
VÍT ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
místopředseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53352, 26704412, Němčice, Němčice, 62 |
|
PETR KADEŘÁVEK
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
místopředseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53002, 7703911, Pardubice, Zelené Předměstí, Dražkovická, 1498 |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
|
28.01.2013 |
Adresa: |
53343, 7584652, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45 |
|
PETR KADEŘÁVEK
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
místopředseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53002, 7703911, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Dražkovická, 1498, Dražkovická 1498, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
|
28.01.2013 |
Adresa: |
53343, 7584652, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 45, č.p. 45, 53343 Rohovládova Bělá |
|
VLADIMÍR PITTER
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
předseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53002, 25932632, Pardubice, Spojil, Spojil, Pod Hrází, 94, Pod Hrází 94, 53002 Spojil |
|
VÍT ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
místopředseda představenstva |
28.01.2013 |
Adresa: |
53352, 26704412, Pardubice, Němčice, Němčice, 62, č.p. 62, 53352 Němčice |
|
Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 05.09.2015
|
člen představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Jilemnického, 2217 |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 05.09.2015
|
člen představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Luboš Kubík
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 26101114, Pardubice, Hronovická, 2761 |
|
Vladimír Pitter
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
předseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 25932632, Spojil, Pod Hrází, 94 |
|
Vít Zavřel
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
místopředseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53352, Němčice, 62 |
|
Ing. Ladislav Slezák
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
místopředseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 7712561, Pardubice, Sokolovská, 2389 |
|
Petr Kadeřávek
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
člen představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 7703911, Pardubice, Dražkovická, 1498 |
|
Luboš Kubík
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 26101114, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 2761, Hronovická 2761, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
PETR KADEŘÁVEK
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
člen představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 7703911, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Dražkovická, 1498, Dražkovická 1498, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
VLADIMÍR PITTER
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
předseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 25932632, Pardubice, Spojil, Spojil, Pod Hrází, 94, Pod Hrází 94, 53002 Spojil |
|
Vít Zavřel
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
místopředseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53352, 72591129, Pardubice, Staré Hradiště, Staré Hradiště, Sluneční, 372, Sluneční 372, 53352 Staré Hradiště |
|
Ing. Ladislav Slezák
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
místopředseda představenstva |
17.04.2008 |
Adresa: |
53002, 7712561, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Sokolovská, 2389, Sokolovská 2389, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Tomáš Urbánek
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
předseda představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53009, 7729383, Pardubice, K Rozvodně, 97 |
|
David Musil
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
místopředseda představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7713088, Pardubice, Benešovo náměstí, 2441 |
|
Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Jilemnického, 2217 |
|
Roman Morávek
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7695888, Pardubice, Nerudova, 656 |
|
Daniel Rubeš
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53304, 7607831, Sezemice, Smetanova, 735 |
|
Tomáš Urbánek
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
předseda představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53009, 7729383, Pardubice, Pardubice, Cihelna, K Rozvodně, 97, K Rozvodně 97, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
David Musil
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
místopředseda představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7713088, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Benešovo náměstí, 2441, Benešovo náměstí 2441, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Roman Morávek
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53002, 7695888, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova, 656, Nerudova 656, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Daniel Rubeš
|
Neaktivní
od 17.04.2008
|
člen představenstva |
24.11.2006 |
Adresa: |
53304, 7607831, Pardubice, Sezemice, Sezemice, Smetanova, 735, Smetanova 735, 53304 Sezemice |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 24.11.2006
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 24.11.2006
|
člen představenstva |
31.07.2006 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|