Ing. PETR PROVÁZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
14000, 22737995, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Humpolecká, 1941, 14 |
|
Ing. PETR PROVÁZEK
|
Neaktivní
od 01.04.2023
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
14000, 22737995, Praha, Krč, Humpolecká, 1941, 14, Humpolecká 1941/14, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. PETR PROVÁZEK
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
75002, 11227443, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 1368, 7 |
|
Ing. Petr Provázek
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
75002, 11227443, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 1368, 7, Kozlovská 1368/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Petr Provázek
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
23.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11227443, Přerov, Kozlovská, 7 |
|
Ing. Petr Provázek
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
23.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11227443, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 1368, 7, Kozlovská 1368/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Mgr.Michal van der Laan
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
jednatel |
28.05.2008 |
Adresa: |
11000, Praha, Praha 1 - Josefov, Elišky Krásnohorské, 133/11 |
|
Mgr.Michal van der Laan
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
jednatel |
28.05.2008 |
Adresa: |
11000, 21693684, Praha, Josefov, Elišky Krásnohorské, 133, 11, Elišky Krásnohorské 133/11, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Tomáš Dvořák
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
10.08.2006 |
Adresa: |
Kochánky 164, 294 74 Předměřice nad Jizerou |
|
Mgr. Tomáš Dvořák
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
10.08.2006 |
Adresa: |
29474, 12608289, Mladá Boleslav, Kochánky, Kochánky, 164, č.p. 164, 29474 Kochánky |
|