TYMUR KOLACHUK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
59231, 3773418, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Masarykova, 1493 |
|
TYMUR KOLACHUK
|
Neaktivní
od 28.11.2017
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
59231, 3773418, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Masarykova, 1493, Masarykova 1493, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Tymur Kolachuk
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
3773418, Nové Město na Moravě, Masarykova, 1493 |
|
TYMUR KOLACHUK
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
23.03.2010 |
Adresa: |
59231, 3773418, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Masarykova, 1493, Masarykova 1493, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Oleksandr Shtertsel
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
22543520, Praha 9, Vysočany, Rubeška, 383/4 |
|
Oleksandr Shtertsel
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
19000, 22543520, Praha, Vysočany, Rubeška, 383, 4, Rubeška 383/4, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Mykola Dukhovych
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
25980645, Praha 9, Kyje, Teplárenská, 356 |
|
Mykola Dukhovych
|
Neaktivní
od 13.01.2009
|
jednatel |
15.08.2006 |
Adresa: |
19800, 25980645, Praha, Kyje, Teplárenská, Teplárenská č.ev. 356, Kyje, 19800 Praha 9 |
|