Ing. LADA FALDYNOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
Ing. PAVEL CAIS
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
ZDENA NEVANOVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
JULIE LINKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766118, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2314, 15 |
|
Ing. LADA FALDYNOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. PAVEL CAIS
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředsedkyně představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ZDENA NEVANOVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JULIE LINKOVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
15.12.2022 |
Adresa: |
13000, 21766118, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2314, 15, Soběslavská 2314/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ZUZANA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
místopředseda představenstva |
11.12.2021 |
Adresa: |
11800, 21691053, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Nový Svět, 78, 5 |
|
ZUZANA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
místopředseda představenstva |
11.12.2021 |
Adresa: |
11800, 21691053, Praha, Hradčany, Nový Svět, 78, 5, Nový Svět 78/5, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
ZUZANA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
místopředseda představenstva |
20.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
ZUZANA ZAJÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2021
|
místopředseda představenstva |
20.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 20.02.2021
|
místopředseda představenstva |
03.02.2021 |
Adresa: |
16200, 22170031, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šantrochova, 1865, 5 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 20.02.2021
|
místopředseda představenstva |
03.02.2021 |
Adresa: |
16200, 22170031, Praha, Břevnov, Šantrochova, 1865, 5, Šantrochova 1865/5, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. PAVEL CAIS
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
předseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
místopředseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
člen představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
15000, 27349314, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Fabiánova, 1275, 6 |
|
ZDENKA NEVANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
člen představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
místopředseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
místopředseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
místopředseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
člen představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
15000, 27349314, Praha, Košíře, Fabiánova, 1275, 6, Fabiánova 1275/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ZDENKA NEVANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
člen představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. PAVEL CAIS
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
předseda představenstva |
22.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
člen představenstva |
20.10.2017 |
Adresa: |
15000, 27349314, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Fabiánova, 1275, 6 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
člen představenstva |
20.10.2017 |
Adresa: |
15000, 27349314, Praha, Košíře, Fabiánova, 1275, 6, Fabiánova 1275/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
člen představenstva |
22.03.2017 |
Adresa: |
16900, 22147659, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Drinopolem, 19, 7 |
|
Ing. KAREL MANDÍK
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
člen představenstva |
22.03.2017 |
Adresa: |
16900, 22147659, Praha, Břevnov, Pod Drinopolem, 19, 7, Pod Drinopolem 19/7, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
místopředseda představenstva |
29.12.2016 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
místopředseda představenstva |
29.12.2016 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
místopředseda představenstva |
11.02.2016 |
Adresa: |
40502, 225665, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Na Valech, 1683, 11 |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
předseda představenstva |
11.02.2016 |
Adresa: |
19900, 22495380, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Bludovická, 396 |
|
VERONIKA VOSÁHLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2016
|
místopředseda představenstva |
11.02.2016 |
Adresa: |
40502, 225665, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Na Valech, 1683, 11, Na Valech 1683/11, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
předseda představenstva |
11.02.2016 |
Adresa: |
19900, 22495380, Praha, Letňany, Bludovická, 396, Bludovická 396, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. arch. Jakub Vorel
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
místopředseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
37701, 14798239, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Scheinerova, 630 |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
předseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
19900, 22495380, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Bludovická, 396 |
|
Ing. Karel Mandík
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
člen představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
34561, 6862764, Hlohovčice, Hlohovčice, 43 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
místopředseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
ZDENA NEVANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
člen představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
13000, 21766738, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23 |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
předseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
19900, 22495380, Praha, Letňany, Bludovická, 396, Bludovická 396, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. arch. Jakub Vorel
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
místopředseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
37701, 14798239, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Scheinerova, 630, Scheinerova 630, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. Karel Mandík
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
člen představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
34561, 6862764, Domažlice, Hlohovčice, Hlohovčice, 43, č.p. 43, 34561 Hlohovčice |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
místopředseda představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ZDENA NEVANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
člen představenstva |
08.10.2012 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. arch. Jakub Vorel
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
místopředseda představenstva |
29.07.2010 |
Adresa: |
37701, 14798239, Jindřichův Hradec, Scheinerova, 630 |
|
Ing. Karel Mandík
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
člen představenstva |
29.07.2010 |
Adresa: |
34561, Staňkov, Hlohovčice, 43 |
|
Ing. Karel Mandík
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
člen představenstva |
29.07.2010 |
Adresa: |
34561, 6862764, Domažlice, Hlohovčice, Hlohovčice, 43, č.p. 43, 34561 Hlohovčice |
|
Ing. arch. Jakub Vorel
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
místopředseda představenstva |
29.07.2010 |
Adresa: |
37701, 14798239, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Scheinerova, 630, Scheinerova 630, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Vladimír Kupka
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
místopředseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha 3, Šrobárova, 2391/23 |
|
Andrea Štenglová
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
člen představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
14300, 26269481, Praha 4, Ke Kapličce, 2029/15 |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
předseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
19900, 22495380, Praha 9, Bludovická, 396 |
|
Ing. Jan Čížek
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
místopředseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha 3, Šrobárova, 2391/23 |
|
František Kadlec
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
člen představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha 3, Šrobárova, 2391/23 |
|
Andrea Štenglová
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
člen představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
14300, 26269481, Praha, Modřany, Ke kapličce, 2029, 15, Ke kapličce 2029/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Vladimír Kupka
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
místopředseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
František Kadlec
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
člen představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Pavel Cais
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
předseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
19900, 22495380, Praha, Letňany, Bludovická, 396, Bludovická 396, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. JAN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 08.10.2012
|
místopředseda představenstva |
15.09.2006 |
Adresa: |
13000, 21766738, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 2391, 23, Šrobárova 2391/23, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|