STEVEN MAURICE TICHY
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
29.05.2019 |
Adresa: |
15800, 27619842, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Otopašská, 803, 6 |
|
STEVEN MAURICE TICHY
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
29.05.2019 |
Adresa: |
15800, 27619842, Praha, Jinonice, Otopašská, 803, 6, Otopašská 803/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. JAN SMÍTAL
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
79843, 42356563, Prostějov, Ptení, Ptení, 310 |
|
Ing. JAN SMÍTAL
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
79843, 42356563, Prostějov, Ptení, Ptení, 310, č.p. 310, 79843 Ptení |
|
Ing. arch. RENATA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
25088, 26499908, Čelákovice, Sedlčánky, Josefa Klicpery, 242 |
|
Ing. arch. RENATA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
25088, 26499908, Praha-východ, Čelákovice, Sedlčánky, Josefa Klicpery, 242, Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 25088 Čelákovice |
|
Ing. arch. Renata Fialová
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
25088, 26499908, Čelákovice, Josefa Klicpery, 242 |
|
Ing. arch. RENATA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
25088, 26499908, Praha-východ, Čelákovice, Sedlčánky, Josefa Klicpery, 242, Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 25088 Čelákovice |
|
Richard Svárovský
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22307389, Praha 7, Holešovice, Komunardů, 51 |
|
Richard Svárovský
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
17000, 22307389, Praha, Holešovice, Komunardů, 1127, 51, Komunardů 1127/51, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Moravec
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
26761, Cerhovice, Újezd, 83 |
|
Ing. Jan Moravec
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
26761, 1570757, Beroun, Újezd, Újezd, 83, č.p. 83, 26761 Újezd |
|
Ing. Jan Moravec
|
Neaktivní
od 11.07.2008
|
jednatel |
22.08.2006 |
Adresa: |
35601, 20786166, Sokolov, Lidické nábřeží, 212 |
|
Ing. Jan Moravec
|
Neaktivní
od 11.07.2008
|
jednatel |
22.08.2006 |
Adresa: |
35601, 20786166, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Lidické nábřeží, 212, Lidické nábřeží 212, 35601 Sokolov |
|