JAROMÍRA HOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2022
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
73801, 20444907, Frýdek-Místek, Frýdek, Nad Rybníkem, 3000 |
|
JAROMÍRA HOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2022
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
73801, 20444907, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nad Rybníkem, 3000, Nad Rybníkem 3000, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAROMÍRA HOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20431791, Frýdek-Místek, Frýdek, Stanislava Kostky Neumanna, 1640 |
|
JAROMÍRA HOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20431791, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Stanislava Kostky Neumanna, 1640, Stanislava Kostky Neumanna 1640, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jozef Bôtek
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
jednatel |
08.06.2010 |
Adresa: |
3221733, Ostrava, Hrušov, Orlovská, 337, 38 |
|
Jozef Bôtek
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
jednatel |
08.06.2010 |
Adresa: |
71100, 3221733, Ostrava-město, Ostrava, Hrušov, Orlovská, 337, 38, Orlovská 337/38, Hrušov, 71100 Ostrava |
|
Jan Červeňák
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
29.10.2009 |
Adresa: |
71100, 3221954, Ostrava, Hrušov, Na Liščině, 363/7 |
|
Jan Červeňák
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
29.10.2009 |
Adresa: |
71100, 3221954, Ostrava-město, Ostrava, Hrušov, Na Liščině, 363, 7, Na Liščině 363/7, Hrušov, 71100 Ostrava |
|
Tomáš Koch
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
jednatel |
07.07.2008 |
Adresa: |
70900, 3315819, Ostrava, Mariánské Hory, 28.října, 820/267 |
|
Tomáš Koch
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
jednatel |
07.07.2008 |
Adresa: |
70900, 3315819, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, 28. října, 820, 267, 28. října 820/267, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Vladimír Juřena
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
jednatel |
08.09.2006 |
Adresa: |
70030, 3237231, Ostrava, Dubina, Zdeňka Bára, 113/2 |
|
Vladimír Juřena
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
jednatel |
08.09.2006 |
Adresa: |
70030, 3237231, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Zdeňka Bára, 113, 2, Zdeňka Bára 113/2, Dubina, 70030 Ostrava |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
28.08.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 08.09.2006
|
jednatel |
28.08.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|