LUBOMÍR JANKO
|
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2016 |
Adresa: |
25162, 25861581, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 259 |
|
Ing. ROMAN PLESKAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
12000, 21755841, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34 |
|
ing. Roman Pleskač
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34, Moravská 1687/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
LUBOMÍR JANKO
|
Neaktivní
od 24.05.2024
|
jednatel |
13.08.2016 |
Adresa: |
25162, 25861581, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 259, Polní 259, 25162 Louňovice |
|
Ing. Roman Pleskač
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha 2, Moravská, 34 |
|
Lubomír Janko
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
Mukařov, Louňovice |
|
ing. Roman Pleskač
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34, Moravská 1687/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Lubomír Janko
|
Neaktivní
od 13.08.2016
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
Mukařov, Louňovice, Louňovice, Mukařov, Česká republika |
|
Gabriela Rédlová
|
Neaktivní
od 08.11.2006
|
jednatel |
30.08.2006 |
Adresa: |
14800, 21845328, Praha 4, Hrabákova, 1974/1 |
|
Gabriela Rédlová
|
Neaktivní
od 08.11.2006
|
jednatel |
30.08.2006 |
Adresa: |
14800, 21845328, Praha, Chodov, Hrabákova, 1974, 1, Hrabákova 1974/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
|