JAKUB VOVES
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
místopředseda představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
15000, 22100059, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2272, 136 |
|
JAKUB VOVES
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
místopředseda představenstva |
18.12.2015 |
Adresa: |
15000, 22100059, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2272, 136, Plzeňská 2272/136, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jakub Voves
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
místopředseda představenstva |
02.02.2011 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou, 297 |
|
Jakub Voves
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
místopředseda představenstva |
02.02.2011 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Robert Šimonek
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
místopředseda představenstva |
01.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22042199, Praha 5, Hennerova, 225 |
|
Kateřina Stefanová
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
člen představenstva |
01.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha 5, Pod Kavalírkou, 297 |
|
Robert Šimonek
|
Neaktivní
od 02.02.2011
|
místopředseda představenstva |
01.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22042199, Praha, Motol, Hennerova, 225, 11, Hennerova 225/11, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Kateřina Stefanová
|
Neaktivní
od 04.01.2012
|
člen představenstva |
01.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Květuše Rudyšarová
|
Neaktivní
od 01.08.2009
|
místopředseda |
21.11.2007 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha 5, Pod Kavalírkou, 297/10 |
|
Květuše Rudyšarová
|
Neaktivní
od 01.08.2009
|
místopředseda |
21.11.2007 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Petra Vinařová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
místopředseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
22020527, Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou, 297/10 |
|
Zdenka Andělová
|
Neaktivní
od 01.08.2009
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
22020527, Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou, 297/10 |
|
Vladimír Najman
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
předseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou, 297/10 |
|
Petra Vinařová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
místopředseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Zdenka Andělová
|
Neaktivní
od 01.08.2009
|
člen představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Vladimír Najman
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
předseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22020527, Praha, Košíře, Pod Kavalírkou, 297, 10, Pod Kavalírkou 297/10, Košíře, 15000 Praha 5 |
|