Petr Vítek
|
Neaktivní
od 28.06.2014
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha 1, Malostranské nábřeží, 558/1 |
|
Petr Vítek
|
Neaktivní
od 28.06.2014
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha, Malá Strana, Malostranské nábřeží, 558, 1, Malostranské nábřeží 558/1, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Lumír Mandík
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
člen představenstva |
28.05.2007 |
Adresa: |
43601, 5154014, Litvínov, Mezibořská, 745 |
|
Lumír Mandík
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
člen představenstva |
28.05.2007 |
Adresa: |
43601, 5154014, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Mezibořská, 745, Mezibořská 745, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Miroslav Voštiar
|
Neaktivní
od 28.05.2007
|
člen představenstva |
29.03.2007 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha 1, Malá Strana, Malostranské nábřeží, 558/1 |
|
Miroslav Voštiar
|
Neaktivní
od 28.05.2007
|
člen představenstva |
29.03.2007 |
Adresa: |
11800, 21700508, Praha, Malá Strana, Malostranské nábřeží, 558, 1, Malostranské nábřeží 558/1, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 29.03.2007
|
člen představenstva |
04.09.2006 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 29.03.2007
|
člen představenstva |
04.09.2006 |
Adresa: |
13000, 41028368, Praha, Žižkov, Jilmová, 2875, 10a, Jilmová 2875/10a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|