Mgr. JAN MACEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.12.2023 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2023 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. JIŘÍ HACKER
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2023 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2023 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MARTIN KOŠATKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2023 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
14700, 21961883, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26304180, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
Mgr. JIŘÍ HACKER
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. DANIELA EKENDAHL
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26304171, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 11 |
|
Ing. DANIELA EKENDAHL
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26304171, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 11, Mikanova 3250/11, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. JIŘÍ HACKER
|
Neaktivní
od 02.12.2023
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Neaktivní
od 02.12.2023
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Neaktivní
od 02.12.2023
|
předseda výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2023
|
člen výboru |
03.10.2017 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
RADKA ŠNAJDROVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21818754, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Mendelova, 538, 25 |
|
RADKA ŠNAJDROVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21818754, Praha, Háje, Mendelova, 538, 25, Mendelova 538/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
10200, 72936924, Praha, Hostivař, Zemské právo, 1573, 5 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
předseda výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
14700, 21961883, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
10200, 72936924, Praha, Hostivař, Zemské právo, 1573, 5, Zemské právo 1573/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
předseda výboru |
03.02.2016 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
předseda výboru |
13.07.2015 |
Adresa: |
10200, 72936924, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Zemské právo, 1573, 5 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
předseda výboru |
13.07.2015 |
Adresa: |
10200, 72936924, Praha, Hostivař, Zemské právo, 1573, 5, Zemské právo 1573/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
předseda výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26304180, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
14700, 21961883, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26304180, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
Bc. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
předseda výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. JAN MACEK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Bc. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2017
|
člen výboru |
15.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha 10, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha 10, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
JAN MACEK
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha 4, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29 |
|
PAVEL HOFRICHTER
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
|
21.12.2013 |
Adresa: |
10200, 27918696, Praha 10, Hostivař, Athénská, 1528, 5 |
|
DAVID KORANDA
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
13000, 21782873, Praha 3, Žižkov, Roháčova, 1501, 95 |
|
JITKA SOBOLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304171, Praha 10, Záběhlice, Mikanova, 3250, 11 |
|
DENISA KISIALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha 10, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha 10, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha 10, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JAN MACEK
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PAVEL HOFRICHTER
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
|
21.12.2013 |
Adresa: |
10200, 27918696, Praha, Hostivař, Athénská, 1528, 5, Athénská 1528/5, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
DAVID KORANDA
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
13000, 21782873, Praha, Žižkov, Roháčova, 1501, 95, Roháčova 1501/95, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JITKA SOBOLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304171, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 11, Mikanova 3250/11, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
DENISA KISIALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. JAN PROSA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen výboru |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Pavel Hofrichter
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha 10, Záběhlice, Mikanova, 3250/9 |
|
David Koranda
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21782873, Praha 3, Žižkov, Roháčova, 1501/95 |
|
Pavel Hofrichter
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
DAVID KORANDA
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
03.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21782873, Praha, Žižkov, Roháčova, 1501, 95, Roháčova 1501/95, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Eva Shánělová
|
Neaktivní
od 10.10.2006
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha 10, Mikanova, 3250/9 |
|
Miroslav Křesadlo
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304171, Praha 10, Mikanova, 3250/11 |
|
Iveta Shánělová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha 10, Mikanova, 3250/9 |
|
Ing. Milan Vondrášek
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
předseda výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha 10, Mattioliho, 3250/18 |
|
Ing. Marie Mizerová
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha 10, Mattioliho, 3250/18 |
|
Jan Macek
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha 4, Pod Klaudiánkou, 29 |
|
Eva Shánělová
|
Neaktivní
od 10.10.2006
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Miroslav Křesadlo
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304171, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 11, Mikanova 3250/11, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Iveta Shánělová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26297337, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3250, 9, Mikanova 3250/9, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MARIE MIZEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JAN MACEK
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
člen výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
14700, 21961883, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 300, 29, Pod Klaudiánkou 300/29, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MILAN VONDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
předseda výboru |
10.10.2006 |
Adresa: |
10600, 26304180, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3250, 18, Mattioliho 3250/18, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|