MARTIN ŠNOR
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.02.2023 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
MARTIN ŠNOR
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.02.2023 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. PETR VODIČKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
19800, 26080362, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
Ing. PETR VODIČKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.12.2016 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. PETR VITÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.10.2016 |
Adresa: |
19800, 26080362, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
Ing. PETR VITÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.10.2016 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. DAVID ŠTĚRBA
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
místopředseda výboru |
10.07.2016 |
Adresa: |
10800, 74693735, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Marciho, 711, 8 |
|
Ing. DAVID ŠTĚRBA
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
místopředseda výboru |
10.07.2016 |
Adresa: |
10800, 74693735, Praha, Malešice, Marciho, 711, 8, Marciho 711/8, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Martin Šnor
|
Neaktivní
od 04.02.2023
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
19800, Praha 14, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
MARTIN ŠNOR
|
Neaktivní
od 04.02.2023
|
člen výboru |
09.04.2010 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Klára Průchová
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
člen výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
19800, Praha 14, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
Ing. David Štěrba
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
místopředseda výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
19800, Praha 14, Kyje, Lásenická, 1542 |
|
Ing. Petr Viták
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
předseda výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
18100, 25120646, Praha 8, Praha 8, Troja, K Haltýři, 693/28 |
|
Klára Průchová
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
člen výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. David Štěrba
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
místopředseda výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
19800, 26080362, Praha, Kyje, Lásenická, 1542, Lásenická 1542, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Petr Viták
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
předseda výboru |
20.10.2006 |
Adresa: |
18100, 25120646, Praha, Troja, K Haltýři, 693, 28, K Haltýři 693/28, Troja, 18100 Praha 8 |
|