IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 12.06.2018
|
Jednatel |
05.08.2017 |
Adresa: |
19000, 22515828, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Teplická, 279, 22 |
|
IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 12.06.2018
|
Jednatel |
05.08.2017 |
Adresa: |
19000, 22515828, Praha, Střížkov, Teplická, 279, 22, Teplická 279/22, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
17000, 22302085, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U měšťanského pivovaru, 682, 8 |
|
IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
17000, 22302085, Praha, Holešovice, U měšťanského pivovaru, 682, 8, U měšťanského pivovaru 682/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
12.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22302085, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U měšťanského pivovaru, 682, 8 |
|
IURII HOTINSCHII
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
12.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22302085, Praha, Holešovice, U měšťanského pivovaru, 682, 8, U měšťanského pivovaru 682/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Irina Zhukova
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
jednatel |
10.10.2006 |
Adresa: |
25210, Trnová, 73 |
|
Irina Zhukova
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
jednatel |
10.10.2006 |
Adresa: |
25210, 26804654, Praha-západ, Trnová, Trnová, 73, č.p. 73, 25210 Trnová |
|