FANGYING SHU
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
17000, 26675544, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 10 |
|
FANGYING SHU
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2019 |
Adresa: |
17000, 26675544, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 10, Poupětova 869/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
XIAO ZHANG
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
17000, 26675544, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 10 |
|
XIAO ZHANG
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
17000, 26675544, Praha, Holešovice, Poupětova, 869, 10, Poupětova 869/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Fangying Shu
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian |
|
Fangying Shu
|
Neaktivní
od 11.03.2019
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian, Zhejiang - Qingtian, Čína |
|
Xiao Zhang
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
23.10.2006 |
Adresa: |
19000, 22503960, Praha 9, Miškovická, 233/19 |
|
Xiao Zhang
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
23.10.2006 |
Adresa: |
19000, 22503960, Praha, Prosek, Miškovická, 233, 19, Miškovická 233/19, Prosek, 19000 Praha 9 |
|