Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | BPA international group a.s. |
ICO: | 27615782 |
Registrovaná adresa: | 13000, 26035171, Praha, Žižkov, Roháčova, 188, 37, Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 06.11.2006 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Gyuleybar Musin Ismail | Aktivní | předseda dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
|||
Yusmyan Saliev Yuseinov | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
|||
Stoyan Dimov Nedev | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
|||
Gyuleybar Musin Ismail | Aktivní | předseda dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
|||
Yusmyan Saliev Yuseinov | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
|||
Stoyan Dimov Nedev | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.06.2010 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Hyusein Yumer Redzheb | Aktivní | člen představenstva | 21.06.2010 |
|
|||
Hyusein Yumer Redzheb | Aktivní | člen představenstva | 21.06.2010 |
|
|||
Miroslav Bílek | Neaktivní od 21.06.2010 | člen představenstva | 30.09.2009 |
|
|||
Miroslav Bílek | Neaktivní od 21.06.2010 | člen představenstva | 30.09.2009 |
|
|||
Mgr. Petr Nakládal | Neaktivní od 30.09.2009 | předseda představenstva | 13.12.2006 |
|
|||
Mgr. Petr Nakládal | Neaktivní od 30.09.2009 | předseda představenstva | 13.12.2006 |
|
|||
Martin Chamr | Neaktivní od 13.12.2006 | předseda představenstva | 06.11.2006 |
|
|||
MARTIN CHAMR | Neaktivní od 13.12.2006 | předseda představenstva | 06.11.2006 |
|
Registrační číslo BPA international group a.s. je 27615782.
Registrační adresa BPA international group a.s. je 13000, 26035171, Praha, Žižkov, Roháčova, 188, 37, Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3.
BPA international group a.s. byla založena 06.11.2006.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Gyuleybar Musin Ismail, Yusmyan Saliev Yuseinov, Stoyan Dimov Nedev, Gyuleybar Musin Ismail, Yusmyan Saliev Yuseinov, Stoyan Dimov Nedev.