Hans Hermann Graner
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
60200, 19173270, Brno, Kotlářská, 50 |
|
Hans Hermann Graner
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
jednatel |
05.02.2010 |
Adresa: |
60200, 19173270, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 676, 50, Kotlářská 676/50, Veveří, 60200 Brno |
|
Ján Filčák
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
30.12.2008 |
Adresa: |
04801, 101, Rožňava, Hrnčiarska, 2149/38 |
|
Ján Filčák
|
Neaktivní
od 05.02.2010
|
jednatel |
30.12.2008 |
Adresa: |
2149/38, Rožňava, Hrnčiarska, 04801, Hrnčiarska 2149/38, 04801 Rožňava, Slovensko |
|
Hans Hermann Graner
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
jednatel |
31.10.2008 |
Adresa: |
60200, 19173270, Brno, Kotlářská, 50 |
|
Hans Hermann Graner
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
jednatel |
31.10.2008 |
Adresa: |
60200, 19173270, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 676, 50, Kotlářská 676/50, Veveří, 60200 Brno |
|
Marek Luč
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
08614, 101, Hažlín, Hlavná, 77/45 |
|
Marek Luč
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
jednatel |
05.11.2007 |
Adresa: |
77/45, Hažlín, Hlavná, 08614, Hlavná 77/45, 08614 Hažlín, Slovensko |
|
Pavol Pasterňák
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
08614, 101, Bardejov, Komenského, 566/27 |
|
Pavol Pasterňák
|
Neaktivní
od 31.10.2008
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
566/27, Bardejov, Komenského, 08614, Komenského 566/27, 08614 Bardejov, Slovensko |
|