Ing. MICHAL SOBÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6 |
|
Ing. JANA KOUKLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda SVJ |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6 |
|
PETR VOJTĚCH
|
Aktivní
|
člen výboru SVJ |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6 |
|
Ing. MICHAL SOBÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6, U Olivovny 1641/6, 25101 Říčany |
|
Ing. JANA KOUKLOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda SVJ |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6, U Olivovny 1641/6, 25101 Říčany |
|
PETR VOJTĚCH
|
Aktivní
|
člen výboru SVJ |
03.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6, U Olivovny 1641/6, 25101 Říčany |
|
Ing. MICHAL SOBÍŠEK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
předseda výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 12733199, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6 |
|
Ing. LIBOR HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
místopředseda výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 27200230, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 8 |
|
VÁCLAV NEJMAN
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 27200230, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 8 |
|
Ing. MICHAL SOBÍŠEK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
předseda výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 12733199, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 6, U Olivovny 1641/6, 25101 Říčany |
|
Ing. LIBOR HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
místopředseda výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 27200230, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 8, U Olivovny 1641/8, 25101 Říčany |
|
VÁCLAV NEJMAN
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
člen výboru |
22.03.2016 |
Adresa: |
25101, 27200230, Praha-východ, Říčany, Říčany, U Olivovny, 1641, 8, U Olivovny 1641/8, 25101 Říčany |
|
Slavomír Bohatý
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
David Petrášek
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Slavomír Bohatý
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
David Petrášek
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
28.06.2011 |
Adresa: |
Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Pavel Koudelka
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Martin Bárta
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Věra Landsingerová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Ing. Michal Sobíšek
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
předseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Václav Nejman
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
25101, Říčany, U Olivovny, 1641 |
|
Pavel Koudelka
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
1641, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Martin Bárta
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
1641, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Věra Landsingerová
|
Neaktivní
od 28.06.2011
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
1641, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Ing. Michal Sobíšek
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
předseda výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
1641, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Václav Nejman
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
člen výboru |
29.11.2006 |
Adresa: |
1641, Říčany, U Olivovny, 25101, U Olivovny 1641, 25101 Říčany, Česká republika |
|