SOŇA KUBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.02.2023 |
Adresa: |
28601, 11632135, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1178, 15 |
|
SOŇA KUBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.02.2023 |
Adresa: |
28601, 11632135, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1178, 15, Jiřího z Poděbrad 1178/15, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAROSLAVA PETROWSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.02.2023 |
Adresa: |
28601, 11632143, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1179, 13 |
|
JAROSLAVA PETROWSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.02.2023 |
Adresa: |
28601, 11632143, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1179, 13, Jiřího z Poděbrad 1179/13, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAN ŘEZNÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.12.2022 |
Adresa: |
28601, 11629631, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, J. Dobrovského, 916, 2 |
|
JAN ŘEZNÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.12.2022 |
Adresa: |
28601, 11629631, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, J. Dobrovského, 916, 2, J. Dobrovského 916/2, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JINDŘICH VANĚČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
28601, 11632151, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Boženy Němcové, 1180, 9 |
|
JINDŘICH VANĚČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
28601, 11632151, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Boženy Němcové, 1180, 9, Boženy Němcové 1180/9, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
DAVID LANG
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.05.2021 |
Adresa: |
28601, 30983541, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Za Rybníkem, 63, 2 |
|
DAVID LANG
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.05.2021 |
Adresa: |
28601, 30983541, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Za Rybníkem, 63, 2, Za Rybníkem 63/2, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Jindřich Vaněček
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
předseda výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632151, Čáslav, Boženy Němcové, 1180 |
|
Jan Řezníček
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11629631, Čáslav, J. Dobrovského, 916 |
|
Jaroslava Petrowská
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632143, Čáslav, Jiřího z Poděbrad, 1179 |
|
Soňa Kubová
|
Neaktivní
od 26.02.2023
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632143, Čáslav, Jiřího z Poděbrad, 1179 |
|
David Lang
|
Neaktivní
od 01.05.2021
|
místopředseda výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 30983541, Čáslav, Za Rybníkem, 63/2 |
|
DAVID LANG
|
Neaktivní
od 01.05.2021
|
místopředseda výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 30983541, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Za Rybníkem, 63, 2, Za Rybníkem 63/2, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JINDŘICH VANĚČEK
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
předseda výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632151, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Boženy Němcové, 1180, 9, Boženy Němcové 1180/9, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAN ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11629631, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, J. Dobrovského, 916, 2, J. Dobrovského 916/2, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAROSLAVA PETROWSKÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632143, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1179, 13, Jiřího z Poděbrad 1179/13, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Soňa Kubová
|
Neaktivní
od 26.02.2023
|
člen výboru |
28.01.2010 |
Adresa: |
28601, 11632143, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1179, 13, Jiřího z Poděbrad 1179/13, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Markéta Bochníčková
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
předseda |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632143, Čáslav, Jiřího z Poděbrad, 1179 |
|
Jindřich Vaněček
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
místopředseda |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632151, Čáslav, Boženy Němcové, 1180 |
|
Libuše Kreuzmannová
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
člen |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632160, Čáslav, Boženy Němcové, 1181 |
|
Markéta Bochníčková
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
předseda |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632143, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jiřího z Poděbrad, 1179, 13, Jiřího z Poděbrad 1179/13, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JINDŘICH VANĚČEK
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
místopředseda |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632151, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Boženy Němcové, 1180, 9, Boženy Němcové 1180/9, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Libuše Kreuzmannová
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
člen |
13.12.2006 |
Adresa: |
28601, 11632160, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Boženy Němcové, 1181, 7, Boženy Němcové 1181/7, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|