Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
75124, 11212004, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 49, 13 |
|
Petr Kajfosz
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
73995, 12468304, Bystřice, 845 |
|
Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
75124, 11212004, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 49, 13, Hranická 49/13, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Petr Kajfosz
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
18.11.2010 |
Adresa: |
73995, 12468304, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 845, č.p. 845, 73995 Bystřice |
|
Bc. Miroslav Ostatník
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
91705, Trnava, Rajčurská, 17 |
|
Ing. Rastislav Fabián
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
05311, Smižany, Pribinova, 89 |
|
Bc. Miroslav Ostatník
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
17, Trnava, Rajčurská, 91705, Rajčurská 17, 91705 Trnava, Slovensko |
|
Ing. Rastislav Fabián
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
89, Smižany, Pribinova, 05311, Pribinova 89, 05311 Smižany, Slovensko |
|
Jana Laštovičková
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
27601, 11680768, Mělník, Růžová, 2294/38 |
|
Jana Laštovičková
|
Neaktivní
od 08.07.2008
|
jednatel |
13.11.2006 |
Adresa: |
27601, 11680768, Mělník, Mělník, Mělník, Růžová, 2294, 38, Růžová 2294/38, 27601 Mělník |
|