Bc. MIROSLAV VÉBR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21714495, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Purkyňova, 2050, 11 |
|
Bc. Miroslav Vébr
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
11000, 21714495, Praha, Nové Město, Purkyňova, 2050, 11, Purkyňova 2050/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
LUBOMÍR ŠNYTA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
73911, 20598271, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1091 |
|
Lubomír Šnyta
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
73911, 20598271, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1091, Hamernická 1091, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Bc. Miroslav Vébr
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
11000, 21714495, Praha 1, Nové Město, Purkyňova, 2050/11 |
|
Bc. Miroslav Vébr
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
11000, 21714495, Praha, Nové Město, Purkyňova, 2050, 11, Purkyňova 2050/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Bc. Miroslav Vébr
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
11000, 21711160, Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách, 1312/17 |
|
Lubomír Šnyta
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
73901, 20598271, Frýdlant nad Ostravicí, Hamernická, 1091 |
|
Bc. Miroslav Vébr
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
11000, 21711160, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1312, 17, Ve Smečkách 1312/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Lubomír Šnyta
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
73911, 20598271, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hamernická, 1091, Hamernická 1091, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|