Ing. MARTIN KALETA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2023 |
Adresa: |
19600, 70533431, Praha, Čakovice, Plajnerova, 981, 6a, Plajnerova 981/6a, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. MARTIN KALETA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
19600, 70533431, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Plajnerova, 981, 6a |
|
Ing. MARTIN KALETA
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
jednatel |
14.08.2021 |
Adresa: |
19600, 70533431, Praha, Čakovice, Plajnerova, 981, 6a, Plajnerova 981/6a, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Ing. Martin Kaleta
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
73961, Třinec 6, Lyžbice, nám. T. G. Masaryka, 403 |
|
Ing. Martin Kaleta
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
73961, 12567981, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, nám. T. G. Masaryka, 403, nám. T. G. Masaryka 403, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Mgr. Ing. Patrik Przyhoda
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
11800, 21698953, Praha 1, Malá Strana, Újezd, 429/36 |
|
Mgr. Ing. PATRIK PRZYHODA
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
11800, 21698953, Praha, Malá Strana, Újezd, 429, 36, Újezd 429/36, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|