ALENA VAN DE VIN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.06.2024 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JITKA BRABCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.06.2024 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.06.2024 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MgA. PETRA MARTINCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
JANA GIUDICI
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
MgA. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2024
|
předseda výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2024
|
člen výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA GIUDICI
|
Neaktivní
od 22.06.2024
|
člen výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MgA. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
předseda výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
JANA GIUDICI
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
MgA. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
předseda výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA GIUDICI
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
člen výboru |
14.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
JANA GIUDICI
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
Mgr. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
předseda výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA GIUDICI
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
člen výboru |
11.03.2016 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
TOMÁŠ TRUTENKO
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
16400, 22762850, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 803 |
|
TOMÁŠ TRUTENKO
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
16400, 22762850, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 803, Na Malé Šárce 803, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
TOMÁŠ TRUTENKO
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
Mgr. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9 |
|
TOMÁŠ TRUTENKO
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KATEŘINA VOKATÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
člen výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. PETRA MARTINCOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
předseda výboru |
24.04.2014 |
Adresa: |
15000, 22094903, Praha, Smíchov, Ke Klimentce, 1863, 9, Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Petra Martincová
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
předseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
10000, 22668543, Praha 10, Vršovice, Jerevanská, 16 |
|
Ing. Ivana Jirsová
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
8927383, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Pod Vodojemem, 581 |
|
Tomáš Trutenko
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
14000, 21851221, Praha 4, Kamýk, Cuřínova, 588/10 |
|
Ing. Ivana Jirsová
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
39470, 8927383, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Kamenice nad Lipou, Pod Vodojemem, 581, Pod Vodojemem 581, 39470 Kamenice nad Lipou |
|
Tomáš Trutenko
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
člen výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
14200, 21851221, Praha, Kamýk, Cuřínova, 588, 10, Cuřínova 588/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Petra Martincová
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
předseda výboru |
13.12.2006 |
Adresa: |
10000, 22668543, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1160, 16, Jerevanská 1160/16, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|