SVĚTLANA ŤULKOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
19000, 25951416, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kovanecká, 2308, 17 |
|
SVĚTLANA ŤULKOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2022 |
Adresa: |
19000, 25951416, Praha, Libeň, Kovanecká, 2308, 17, Kovanecká 2308/17, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
LEONID BAKSINER
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22505601, Praha, Prosek, Litoměřická, 405, 9 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
19000, 25951416, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kovanecká, 2308, 17 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
19000, 25951416, Praha, Libeň, Kovanecká, 2308, 17, Kovanecká 2308/17, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
17.03.2018 |
Adresa: |
19900, 22495801, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Místecká, 438 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
17.03.2018 |
Adresa: |
19900, 22495801, Praha, Letňany, Místecká, 438, Místecká 438, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
LEONID BAKSINER
|
Neaktivní
od 25.09.2023
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
19000, 22505601, Praha, Prosek, Litoměřická, 405, 9, Litoměřická 405/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
jednatel |
23.12.2013 |
Adresa: |
17000, 22293086, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16 |
|
SVETLANA TYULKOVA
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
jednatel |
23.12.2013 |
Adresa: |
17000, 22293086, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16, Havanská 155/16, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Svetlana Tyuľkova
|
Neaktivní
od 23.12.2013
|
jednatel |
06.12.2006 |
Adresa: |
Kačkanar, 5a Mikrorajon 5 - 41, PSČ 624356 |
|