MARTIN POLÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
85107, Bratislava, Bzovícka 16 |
|
MARTIN POLÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
Bratislava, Bzovícka 16, 85107, Bzovícka 16, 85107 Bratislava, Slovensko |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
08.05.2013 |
Adresa: |
22655, Lund, Rudeboksvägen 780 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
08.05.2013 |
Adresa: |
Lund, Rudeboksvägen 780, 22655, Rudeboksvägen 780, 22655 Lund, Švédsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen |
06.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen |
06.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632, Hřebečská 2632, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
člen |
06.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 582, 23 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 08.05.2013
|
člen |
06.09.2012 |
Adresa: |
Mölndal, Helenedalsvägen, 16 |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
předseda |
06.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen, 56 |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
|
06.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii, 23 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
člen |
06.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha, Nové Město, Krakovská, 582, 23, Krakovská 582/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 08.05.2013
|
člen |
06.09.2012 |
Adresa: |
Mölndal, Helenedalsvägen, Helenedalsvägen 16, Mölndal, Švédsko |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
předseda |
06.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen, Pettersbergsvägen 56, Hägersten, Švédsko |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
|
06.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii, Husarii 23, Varšava, Polsko |
|
Britta Christina Cesar
|
Neaktivní
od 06.09.2012
|
člen představenstva |
09.02.2010 |
Adresa: |
Birger Jarlsgatan 60, 11429 Stockholm |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 09.02.2010
|
člen představenstva |
13.12.2006 |
Adresa: |
Stockholm, Erik Dahlbergsgatan 41, 115 34 |
|