INNA SAVELYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303 |
|
VALERII LANKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303 |
|
INNA SAVELYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303, Šípková 303, 25101 Dobřejovice |
|
VALERII LANKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303, Šípková 303, 25101 Dobřejovice |
|
POLINA SAVELYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303 |
|
POLINA SAVELYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303, Šípková 303, 25101 Dobřejovice |
|
VALERIA LANKINA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303 |
|
VALERIA LANKINA
|
Neaktivní
od 20.11.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
25101, 26389541, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Šípková, 303, Šípková 303, 25101 Dobřejovice |
|
VALERIA LANKINA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha 4, Michle, Třeboňská, 530, 2 |
|
POLINA SAVELYEVA
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha 4, Michle, Třeboňská, 530, 2 |
|
INNA SAVELYEVA
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2 |
|
VALERII LANKIN
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2 |
|
VALERIA LANKINA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2, Třeboňská 530/2, Michle, 14000 Praha 4 |
|
POLINA SAVELYEVA
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2, Třeboňská 530/2, Michle, 14000 Praha 4 |
|
VALERII LANKIN
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2, Třeboňská 530/2, Michle, 14000 Praha 4 |
|
INNA SAVELYEVA
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
14000, 27469263, Praha, Michle, Třeboňská, 530, 2, Třeboňská 530/2, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Polina Savelyeva
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Michle, Třeboňská, 530 |
|
Polina Savelyeva
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
Praha 4, Michle, Třeboňská, 14000, Třeboňská 530, 14000 Praha 4 - Michle, Česká republika |
|
Inna Savelyeva
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, Savuškina, 64-21 |
|
Valery Lankin
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, Savuškina, 64-20 |
|
Valeria Lankina
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, Savuškina, 64-20 |
|
Inna Savelyeva
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
64-21, Sankt-Peterburg, Savuškina, Savuškina 64-21, Sankt-Peterburg, Rusko |
|
Valery Lankin
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
64-20, Sankt-Peterburg, Savuškina, Savuškina 64-20, Sankt-Peterburg, Rusko |
|
Valeria Lankina
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
12.12.2006 |
Adresa: |
64-20, Sankt-Peterburg, Savuškina, Savuškina 64-20, Sankt-Peterburg, Rusko |
|