JUDr. FILIP LANGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
19700, 22465545, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Novákovo náměstí, 702, 5 |
|
JUDr. FILIP LANGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2020 |
Adresa: |
19700, 22465545, Praha, Kbely, Novákovo náměstí, 702, 5, Novákovo náměstí 702/5, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
JUDr. Filip Langer
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
18100, 22319972, Praha 8, Bohnice, Vratislavská, 388, 3 |
|
JUDr. Filip Langer
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
18100, 22319972, Praha, Bohnice, Vratislavská, 388, 3, Vratislavská 388/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Pavel Kalaš
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
25.01.2007 |
Adresa: |
35002, 20896093, Cheb, Komenského, 537/30 |
|
Pavel Kalaš
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
25.01.2007 |
Adresa: |
35002, 20896093, Cheb, Cheb, Cheb, Komenského, 537, 30, Komenského 537/30, 35002 Cheb |
|
Ing. Tomáš Munzi
|
Neaktivní
od 25.01.2007
|
jednatel |
22.12.2006 |
Adresa: |
15800, 26147289, Praha 5, Sluneční náměstí, 2583/10 |
|
Ing. Tomáš Munzi
|
Neaktivní
od 25.01.2007
|
jednatel |
22.12.2006 |
Adresa: |
15800, 26147289, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2583, 10, Sluneční náměstí 2583/10, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|