PAVEL LEBESLÉ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.03.2024 |
Adresa: |
12800, 21758778, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 105, 7, Neklanova 105/7, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
ALAN MICHAEL SHEEHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
A63PV25, Kilcoole, Co. Wicklow, 4 Donarea Avenue, Sea Road |
|
ROBERT LEFTWICH
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
HP143LP, Buckinghamshire, Little Finings, Finings Road Lane End |
|
ALAN MICHAEL SHEEHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
Kilcoole, Co. Wicklow, 4 Donarea Avenue, Sea Road, A63PV25, 4 Donarea Avenue, Sea Road, A63PV25 Kilcoole, Co. Wicklow, Irsko |
|
ROBERT LEFTWICH
|
Neaktivní
od 06.03.2024
|
Jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
Buckinghamshire, Little Finings, Finings Road Lane End, HP143LP, Little Finings, Finings Road Lane End, HP143LP Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
CHRISTOPHER JOHN GRAY
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
RG88LN, Upper Basildon, Reading, Berkshire, Southfields, Pangbourne Road |
|
CHRISTOPHER JOHN GRAY
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
Upper Basildon, Reading, Berkshire, Southfields, Pangbourne Road, RG88LN, Southfields, Pangbourne Road, RG88LN Upper Basildon, Reading, Berkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
CHRISTOPHER GRAY
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Jednatel |
24.03.2015 |
Adresa: |
RG88LN, Upper Basildon, Reading, Berkshire, Southfields, Pangbourne Road |
|
CHRISTOPHER GRAY
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Jednatel |
24.03.2015 |
Adresa: |
Upper Basildon, Reading, Berkshire, Southfields, Pangbourne Road, RG88LN, Southfields, Pangbourne Road, RG88LN Upper Basildon, Reading, Berkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Susan Stansfield
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
Reading, Ashampstead, Sheperds Fennel, PSČ: RG8 8RH |
|
Colin Shannon
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
Cary, Giovanni Court 2015, 27518, Severní Karolína |
|
John Horkulak
|
Neaktivní
od 06.04.2010
|
jednatel |
08.01.2007 |
Adresa: |
Berlin, Martin-Luther str. 29A, 13467 |
|
Mgr. Miroslava Homolová
|
Neaktivní
od 24.03.2015
|
jednatel |
08.01.2007 |
Adresa: |
39003, 19818882, Tábor, Sokolovská, 2372 |
|
Mgr. Miroslava Homolová
|
Neaktivní
od 24.03.2015
|
jednatel |
08.01.2007 |
Adresa: |
39003, 19818882, Tábor, Tábor, Tábor, Sokolovská, 2372, Sokolovská 2372, 39003 Tábor |
|