JAROSLAV HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
27601, 25951696, Mělník, Mělník, Mělník, Slunečná, 3632 |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
27601, 25951696, Mělník, Mělník, Mělník, Slunečná, 3632, Slunečná 3632, 27601 Mělník |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Mělník, Mělník, Vlasákova, 2687, 11 |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Mělník, Mělník, Vlasákova, 2687, 11, Vlasákova 2687/11, 27601 Mělník |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
14.03.2016 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Mělník, Vlasákova, 2687, 11 |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
14.03.2016 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Mělník, Mělník, Vlasákova, 2687, 11, Vlasákova 2687/11, 27601 Mělník |
|
Jaroslav Holub
|
Neaktivní
od 14.03.2016
|
jednatel |
28.12.2006 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Vlasákova, 2687 |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 14.03.2016
|
jednatel |
28.12.2006 |
Adresa: |
27601, 11684615, Mělník, Mělník, Mělník, Vlasákova, 2687, 11, Vlasákova 2687/11, 27601 Mělník |
|