Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Personal Corporation s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 27644642 |
Registrovaná adresa: | 11800, 21700290, Praha, Malá Strana, Maltézské náměstí, 537, 4, Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
Začleněno na: | 08.01.2007 |
Datum ukončení: | 17.01.2017 |
Předmět podnikání: |
Velkoobchod
Správa a údržba nemovitostí
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Reklamní činnost a marketing
Grafické práce a kresličské práce
Dokončovací stavební práce
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Ubytovací služby
Realitní činnost
Návrhářská, designérská a aranžérská činnost
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
Poskytování technických služeb
Přípravné práce pro stavby
Balicí činnosti
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Zprostředkování obchodu a služeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Specializované stavební činnosti
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zprostředkování zaměstnání
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF KOCIÁN | Neaktivní od 17.01.2017 | 21.01.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF KOCIÁN | Neaktivní od 17.01.2017 | jednatel | 21.01.2016 |
|
|||
JOSEF KOCIÁN | Neaktivní od 17.01.2017 | jednatel | 21.01.2016 |
|
|||
Josef Kocián | Neaktivní od 21.01.2016 | jednatel | 08.09.2011 |
|
|||
JOSEF KOCIÁN | Neaktivní od 21.01.2016 | jednatel | 08.09.2011 |
|
|||
Ivan Leshanych | Neaktivní od 08.09.2011 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ivan Leshanych | Neaktivní od 08.09.2011 | jednatel | 22.10.2010 |
|
|||
Ivan Blyznets | Neaktivní od 22.10.2010 | jednatel | 21.07.2010 |
|
|||
Ivan Leshanych | Neaktivní od 21.07.2010 | jednatel | 31.03.2010 |
|
|||
Ivan Leshanych | Neaktivní od 21.07.2010 | jednatel | 31.03.2010 |
|
|||
František Pudil | Neaktivní od 31.03.2010 | jednatel | 14.05.2008 |
|
|||
František Pudil | Neaktivní od 31.03.2010 | jednatel | 14.05.2008 |
|
|||
Oksana Čípová Hirnjaková | Neaktivní od 14.05.2008 | jednatel | 08.01.2007 |
|
|||
Oksana Čípová Hirnjaková | Neaktivní od 14.05.2008 | jednatel | 08.01.2007 |
|
Registrační číslo Personal Corporation s.r.o. v likvidaci je 27644642.
Registrační adresa Personal Corporation s.r.o. v likvidaci je 11800, 21700290, Praha, Malá Strana, Maltézské náměstí, 537, 4, Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 11800 Praha 1.
Personal Corporation s.r.o. v likvidaci byla založena 08.01.2007.