JAROSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
58852, 13731998, Jihlava, Horní Dubenky, Horní Dubenky, sídliště Janštejn, 129 |
|
JAROSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
27.07.2016 |
Adresa: |
58852, 13731998, Jihlava, Horní Dubenky, Horní Dubenky, sídliště Janštejn, 129, sídliště Janštejn 129, 58852 Horní Dubenky |
|
Jaroslav Jiránek
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58852, 13731998, Horní Dubenky, sídliště Janštejn, 129 |
|
JAROSLAV JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58852, 13731998, Jihlava, Horní Dubenky, Horní Dubenky, sídliště Janštejn, 129, sídliště Janštejn 129, 58852 Horní Dubenky |
|
Michal Bareš
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
03.06.2010 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Stodůlky, Okruhová, 632, 2 |
|
Michal Bareš
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
03.06.2010 |
Adresa: |
15500, 22115188, Praha, Stodůlky, Okruhová, 632, Okruhová 632, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Michal Bareš
|
Neaktivní
od 03.06.2010
|
jednatel |
31.01.2007 |
Adresa: |
19000, 22543155, Praha 9, Vysočany, Odlehlá, 313/48 |
|
MICHAL BAREŠ
|
Neaktivní
od 03.06.2010
|
jednatel |
31.01.2007 |
Adresa: |
19000, 22543155, Praha, Vysočany, Odlehlá, 313, 48, Odlehlá 313/48, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|