SOŇA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
předseda představenstva |
24.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22122001, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1856, 28 |
|
SOŇA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
předseda představenstva |
24.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22122001, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1856, 28, Bellušova 1856/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. DAGMAR LEŠNEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen představenstva |
19.03.2016 |
Adresa: |
10000, 22663738, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 777, 152 |
|
Ing. DAGMAR LEŠNEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen představenstva |
19.03.2016 |
Adresa: |
10000, 22663738, Praha, Vršovice, Ruská, 777, 152, Ruská 777/152, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Dagmar Lešnerová
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
člen představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
10000, 22663738, Praha 10, Vršovice, Ruská, 777/152 |
|
Soňa Hájková
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
předseda představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
15500, 22122001, Praha 5, Stodůlky, Bellušova, 1856/28 |
|
Jaroslav Hosnedl
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
místopředseda představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
15500, 22122001, Praha 5, Stodůlky, Bellušova, 1856/28 |
|
Ing. DAGMAR LEŠNEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
člen představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
10000, 22663738, Praha, Vršovice, Ruská, 777, 152, Ruská 777/152, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
SOŇA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
předseda představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
15500, 22122001, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1856, 28, Bellušova 1856/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAROSLAV HOSNEDL
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
místopředseda představenstva |
29.08.2007 |
Adresa: |
15500, 22122001, Praha, Stodůlky, Bellušova, 1856, 28, Bellušova 1856/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 12.01.2007
|
člen představenstva |
12.01.2007 |
Adresa: |
27826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 29.08.2007
|
člen představenstva |
12.01.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 29.08.2007
|
člen představenstva |
12.01.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|