Ing. MILAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22383395, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Andrštova, 1080, 3 |
|
Ing. MILAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
18000, 22383395, Praha, Libeň, Andrštova, 1080, 3, Andrštova 1080/3, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
PAVEL KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
10900, 28138082, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Sudkova, 611, 6 |
|
PAVEL KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
10900, 28138082, Praha, Horní Měcholupy, Sudkova, 611, 6, Sudkova 611/6, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Pavel Kovář
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
14900, 21843007, Praha 4, Valentova, 1744/4 |
|
Ing. Milan Novák
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
19000, 22758186, Praha 9, Drahobejlova, 2215/6 |
|
Jan Langer
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
člen představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
10000, 22599941, Praha 10, Strašnice, Starostrašnická, 85/30 |
|
PAVEL KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
14900, 21843007, Praha, Chodov, Valentova, 1744, 4, Valentova 1744/4, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Milan Novák
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
19000, 22758186, Praha, Libeň, Drahobejlova, 2215, 6, Drahobejlova 2215/6, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Jan Langer
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
člen představenstva |
22.01.2007 |
Adresa: |
10000, 22599941, Praha, Strašnice, Starostrašnická, 85, 30, Starostrašnická 85/30, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|