Ing. ROBERT RASCHMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.07.2021 |
Adresa: |
25210, 12817759, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 864 |
|
Ing. ROBERT RASCHMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.07.2021 |
Adresa: |
25210, 12817759, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 864, Ke škole 864, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
26718, 73597805, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, K Berounce, 480 |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
26718, 73597805, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, K Berounce, 480, K Berounce 480, 26718 Hlásná Třebaň |
|
IVETA ČEPELÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.02.2020 |
Adresa: |
25001, 27046061, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 191 |
|
LADISLAV TYPLT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22242066, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Lounská, 817, 4 |
|
IVETA ČEPELÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.02.2020 |
Adresa: |
25001, 27046061, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 191, č.p. 191, 25001 Dřevčice |
|
LADISLAV TYPLT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22242066, Praha, Ruzyně, Lounská, 817, 4, Lounská 817/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. MARTIN CHROMEČKA
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
74794, 26584590, Opava, Dobroslavice, Dobroslavice, Polomská, 238, 6a |
|
Mgr. KAREL PETRŽELKA
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
25066, 26234912, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Vrbiček, 172 |
|
Ing. ROBERT RASCHMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
25210, 12817759, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 864 |
|
Ing. MARTIN CHROMEČKA
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
74794, 26584590, Opava, Dobroslavice, Dobroslavice, Polomská, 238, 6a, Polomská 238/6a, 74794 Dobroslavice |
|
Mgr. KAREL PETRŽELKA
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
předseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
25066, 26234912, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Vrbiček, 172, U Vrbiček 172, Přemyšlení, 25066 Zdiby |
|
Ing. ROBERT RASCHMAN
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
25210, 12817759, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 864, Ke škole 864, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen |
22.04.2015 |
Adresa: |
26718, 73597805, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, K Berounce, 480 |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen |
22.04.2015 |
Adresa: |
26718, 73597805, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, K Berounce, 480, K Berounce 480, 26718 Hlásná Třebaň |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen |
10.07.2013 |
Adresa: |
26718, 26781425, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, Trubská, 374 |
|
Mgr. KAREL PETRŽELKA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda představenstva |
10.07.2013 |
Adresa: |
25066, 26234912, Zdiby, Přemyšlení, U Vrbiček, 172 |
|
Mgr. HANA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen |
10.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21967636, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pujmanové, 882, 25 |
|
Mgr. VOJTĚCH MUSIL
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen |
10.07.2013 |
Adresa: |
26718, 26781425, Beroun, Hlásná Třebaň, Hlásná Třebaň, Trubská, 374, Trubská 374, 26718 Hlásná Třebaň |
|
Mgr. HANA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen |
10.07.2013 |
Adresa: |
14000, 21967636, Praha, Podolí, Pujmanové, 882, 25, Pujmanové 882/25, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. KAREL PETRŽELKA
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda představenstva |
10.07.2013 |
Adresa: |
25066, 26234912, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Vrbiček, 172, U Vrbiček 172, Přemyšlení, 25066 Zdiby |
|
Mgr. Karel Petrželka
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
předseda představenstva |
24.09.2009 |
Adresa: |
25066, 26234912, Zdiby, U Vrbiček, 172 |
|
Mgr. KAREL PETRŽELKA
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
předseda představenstva |
24.09.2009 |
Adresa: |
25066, 26234912, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Vrbiček, 172, U Vrbiček 172, Přemyšlení, 25066 Zdiby |
|
Igor Gomberg
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
člen představenstva |
22.07.2009 |
Adresa: |
11763, Moskva, Golobunskaya, 29/3 |
|
Igor Gomberg
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
člen představenstva |
22.07.2009 |
Adresa: |
29/3, Moskva, Golobunskaya, 11763, Golobunskaya 29/3, 11763 Moskva, Rusko |
|
Ing. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 22.07.2009
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
15600, 22135197, Praha 5, Zbraslav, Žitavského, 498 |
|
Ing. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 22.07.2009
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
15600, 22135197, Praha, Zbraslav, Žitavského, 498, Žitavského 498, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
člen představenstva |
28.02.2007 |
Adresa: |
10900, 25760467, Praha 10, Za Kovárnou, 422/19 |
|
Ing. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
člen představenstva |
28.02.2007 |
Adresa: |
11101, 25760467, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 422, 19, Za kovárnou 422/19, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Mgr. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
10900, 25760467, Praha 10, Za Kovárnou, 422/19 |
|
Mgr. Karel Petrželka
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
předseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Svidnická, 507 |
|
Mgr. Vojtěch Musil
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
14300, Praha 12, Komořany, Za Sídlištěm, 9/2144 |
|
Mgr. Hana Čermáková
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21967636, Praha 4, Pujmanové, 25/882 |
|
Mgr. Jitka Formánková
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
11101, 25760467, Praha, Dolní Měcholupy, Za kovárnou, 422, 19, Za kovárnou 422/19, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Mgr. Karel Petrželka
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
předseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22398384, Praha, Troja, Svídnická, 507, 5, Svídnická 507/5, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. HANA ČERMÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
14000, 21967636, Praha, Podolí, Pujmanové, 882, 25, Pujmanové 882/25, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Vojtěch Musil
|
Neaktivní
od 10.07.2013
|
člen představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
14300, 21856869, Praha, Komořany, Za sídlištěm, 2144, 9, Za sídlištěm 2144/9, Komořany, 14300 Praha 4 |
|