TATIANA BOBROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2023 |
Adresa: |
15800, 25994921, Praha, Jinonice, Pučova, 707, 39 |
|
TATIANA BOBROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2023 |
Adresa: |
15800, 25994921, Praha, Jinonice, Pučova, 707, 39, Pučova 707/39, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Bc. ANDREJ BJÖRN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
15800, 28128117, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4 |
|
Bc. ANDREJ BJÖRN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4, Brzorádových 853/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
TAŤJANA NIKOLAJEVNA BOBROVA
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
TAŤJANA NIKOLAJEVNA BOBROVA
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
jednatel |
01.12.2022 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Bc. ANDREJ BOBROV
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
15800, 28128117, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4 |
|
Bc. ANDREJ BOBROV
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4, Brzorádových 853/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
ANDREJ BOBROV
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha 5, Jinonice, Brzorádových, 853, 4 |
|
ANDREJ BOBROV
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4, Brzorádových 853/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
TATIANA BOBROVA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
15000, 25333801, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a |
|
TATIANA BOBROVA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a, Pod Hybšmankou 3169/5a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREY BOBROV
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
27.02.2013 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha 5, Jinonice, Brzorádových, 853, 4 |
|
ANDREY BOBROV
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
27.02.2013 |
Adresa: |
15800, 28128117, Praha, Jinonice, Brzorádových, 853, 4, Brzorádových 853/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
EVGENIYA KOTLYAROVA
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha 5, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a |
|
EVGENIYA KOTLYAROVA
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
15000, 25333801, Praha, Smíchov, Pod Hybšmankou, 3169, 5a, Pod Hybšmankou 3169/5a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Vladimir Rachek
|
Neaktivní
od 27.02.2013
|
jednatel |
06.05.2009 |
Adresa: |
Moskva, Svobody 69 |
|
Igor Bobrov
|
Neaktivní
od 06.05.2009
|
jednatel |
07.02.2007 |
Adresa: |
26256, 17269105, Milešov, 100 |
|
IGOR BOBROV
|
Neaktivní
od 06.05.2009
|
jednatel |
07.02.2007 |
Adresa: |
26256, 17269105, Příbram, Milešov, Milešov, 100, č.p. 100, 26256 Milešov |
|