PhDr. KAREL SMETANA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2018 |
Adresa: |
12000, 21750271, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1082, 4 |
|
PhDr. KAREL SMETANA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2018 |
Adresa: |
12000, 21750271, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1082, 4, Šumavská 1082/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PhDr. KAREL SMETANA
|
Neaktivní
od 15.09.2018
|
jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
13000, 21781494, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1382, 5 |
|
PhDr. KAREL SMETANA
|
Neaktivní
od 15.09.2018
|
jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
13000, 21781494, Praha, Žižkov, Baranova, 1382, 5, Baranova 1382/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tereza Čermáková
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
06.08.2012 |
Adresa: |
14000, 21874395, Praha 4, Pod Vrstevnicí, 1691, 19 |
|
Tereza Čermáková
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
06.08.2012 |
Adresa: |
14000, 21874395, Praha, Krč, Pod vrstevnicí, 1691, 19, Pod vrstevnicí 1691/19, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Zuzana Kriaková
|
Neaktivní
od 06.08.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
05001, Revúca, Tomášikova, 997 |
|
Mgr. Zuzana Kriaková
|
Neaktivní
od 06.08.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
Revúca, Tomášikova, 05001, Tomášikova 997, 05001 Revúca, Slovensko |
|
Pavel Noveský
|
Neaktivní
od 16.02.2011
|
Jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
16100, Brno, Slatina, Prostějovská, 993/3 |
|
PAVEL NOVESKÝ
|
Neaktivní
od 16.02.2011
|
Jednatel |
22.03.2007 |
Adresa: |
62700, 19552181, Brno-město, Brno, Slatina, Prostějovská, 993, 3, Prostějovská 993/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 22.03.2007
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389/2 |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 22.03.2007
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389, 2, Slavíkova 1389/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|