Ing. MARTIN WOLF
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
25206, 6415059, Praha-západ, Davle, Davle, Na vinicích, 148 |
|
Ing. MARTIN WOLF
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
25206, 6415059, Praha-západ, Davle, Davle, Na vinicích, 148, Na vinicích 148, 25206 Davle |
|
Ing. JAN WOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
23.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22670351, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bělocerkevská, 1299, 24 |
|
Ing. Jan Wolf
|
Aktivní
|
jednatel |
23.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22670351, Praha, Vršovice, Bělocerkevská, 1299, 24, Bělocerkevská 1299/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. MARTIN WOLF
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
Jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
25206, 12739235, Praha-západ, Davle, Sázava, K Třešňovce, 150 |
|
Ing. MARTIN WOLF
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
Jednatel |
11.06.2020 |
Adresa: |
25206, 12739235, Praha-západ, Davle, Sázava, K Třešňovce, 150, K Třešňovce 150, Sázava, 25206 Davle |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 23.08.2015
|
jednatel |
18.03.2009 |
Adresa: |
10000, 22670351, Praha 10, Vršovice, Bělocerkevská, 1299/24 |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 23.08.2015
|
jednatel |
18.03.2009 |
Adresa: |
10000, 22670351, Praha, Vršovice, Bělocerkevská, 1299, 24, Bělocerkevská 1299/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Vlastimil Sloup
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
14800, 21833559, Praha 4, Chodov, Zakouřilova, 689/69 |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
11000, 22670351, Praha 10, Vršovice, Bělocerkevská, 1299/24 |
|
Vlastimil Sloup
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
14900, 21833559, Praha, Chodov, Zakouřilova, 689, 69, Zakouřilova 689/69, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Wolf
|
Neaktivní
od 18.03.2009
|
jednatel |
12.02.2007 |
Adresa: |
10000, 22670351, Praha, Vršovice, Bělocerkevská, 1299, 24, Bělocerkevská 1299/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|