ANDRII MYRONENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
Chotiv, Kyjevská oblast, Partizánská 88 |
|
ANDRII MYRONENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
Chotiv, Kyjevská oblast, Partizánská 88, Partizánská 88, Chotiv, Kyjevská oblast, Ukrajina |
|
JAN ROZUM
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.06.2019 |
Adresa: |
33701, 26861798, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Příbramská, 1127 |
|
JAN ROZUM
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.06.2019 |
Adresa: |
33701, 26861798, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Příbramská, 1127, Příbramská 1127, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
STANISLAV BECHYNSKÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13 |
|
STANISLAV BECHYNSKÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13, Čejkovická 4093/13, Židenice, 62800 Brno |
|
STANISLAV BECHYNSKÝ
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
STANISLAV BECHYNSKÝ
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JIŘÍ DRAŽĎÁK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
66432, 24686344, Vranov, Vranov, 222 |
|
JIŘÍ DRAŽĎÁK
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Jednatel |
14.12.2013 |
Adresa: |
66432, 24686344, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 222, č.p. 222, 66432 Vranov |
|
JIŘÍ DRAŽĎÁK
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
Jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
63800, 19258470, Brno, Lesná, Brechtova, 35, 15 |
|
Jiří Dražďák
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
Jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
63800, 19258470, Brno-město, Brno, Lesná, Brechtova, 35, 15, Brechtova 35/15, Lesná, 63800 Brno |
|
Zdeněk Faltín
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
77900, Samotíšky, Zahradní, 12 |
|
Zdeněk Faltín
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
77900, 26108542, Olomouc, Samotišky, Samotišky, Zahradní, 379, 12, Zahradní 379/12, 77900 Samotišky |
|
Stanislav Bechynský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
61300, 19289561, Brno, Černá Pole, Černopolní, 222, 32 |
|
Stanislav Bechynský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.03.2011 |
Adresa: |
61300, 19289561, Brno-město, Brno, Černá Pole, Černopolní, 222, 32, Černopolní 222/32, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Zdenek Faltin
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
25.11.2010 |
Adresa: |
77900, 26108542, Samotišky, Zahradní, 12 |
|
Zdenek Faltin
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
25.11.2010 |
Adresa: |
77900, 26108542, Olomouc, Samotišky, Samotišky, Zahradní, 379, 12, Zahradní 379/12, 77900 Samotišky |
|
Zdenek Faltin
|
Neaktivní
od 25.11.2010
|
jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
1170 Wien, Lascygasse, 27 |
|
Zdenek Faltin
|
Neaktivní
od 25.11.2010
|
jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
27, 1170 Wien, Lascygasse, Lascygasse 27, 1170 Wien, Rakousko |
|
Marcela Cinková
|
Neaktivní
od 25.11.2010
|
jednatel |
10.10.2005 |
Adresa: |
76001, Zlín, Vršava, 5202 |
|
Marcela Cinková
|
Neaktivní
od 25.11.2010
|
jednatel |
10.10.2005 |
Adresa: |
76001, 4253779, Zlín, Zlín, Zlín, Horní Vršava VII, 5202, Horní Vršava VII 5202, 76001 Zlín |
|