IVO DĚDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
14000, 28038991, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, K sídlišti, 1728, 31 |
|
IVO DĚDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
14000, 28038991, Praha, Nusle, K sídlišti, 1728, 31, K sídlišti 1728/31, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JIŘÍ SEDLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22081518, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, V lesíčku, 665, 1 |
|
JIŘÍ SEDLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22081518, Praha, Smíchov, V lesíčku, 665, 1, V lesíčku 665/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IVO DĚDEK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
76001, 4236653, Zlín, Zlín, Dr. Kolaříka, 3201 |
|
IVO DĚDEK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
76001, 4236653, Zlín, Zlín, Zlín, Dr. Kolaříka, 3201, Dr. Kolaříka 3201, 76001 Zlín |
|
Ivo Dědek
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4236653, Zlín, Dr. Kolaříka, 3201 |
|
Jiří Sedlář
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22081518, Praha 5, V Lesíčku, 665/1 |
|
IVO DĚDEK
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4236653, Zlín, Zlín, Zlín, Dr. Kolaříka, 3201, Dr. Kolaříka 3201, 76001 Zlín |
|
JIŘÍ SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
20.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22081518, Praha, Smíchov, V lesíčku, 665, 1, V lesíčku 665/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ivo Dědek
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
76001, 4243706, Zlín, Sadová, 3950 |
|
Jiří Sedlář
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
79326, Vrbno pod Pradědem, V Dolíku, 572/2 |
|
Ivo Dědek
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
76001, 4243706, Zlín, Zlín, Zlín, Sadová, 3950, Sadová 3950, 76001 Zlín |
|
Jiří Sedlář
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
11.10.2005 |
Adresa: |
79326, 25488651, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, V Dolíku, 572, 2, V Dolíku 572/2, 79326 Vrbno pod Pradědem |
|