MICHAL MIČUDA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23303701, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Štítného, 260, 12 |
|
MICHAL MIČUDA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23303701, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Štítného, 260, 12, Štítného 260/12, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. LENKA ŠTARHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
78813, 5860121, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Družstevní, 559 |
|
RADEK PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
Ing. LENKA ŠTARHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
78813, 5860121, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Družstevní, 559, Družstevní 559, 78813 Rapotín |
|
RADEK PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
MICHAL MIČUDA
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
předseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23311258, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1122, 36 |
|
MICHAL MIČUDA
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
předseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
77900, 23311258, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1122, 36, tř. Svornosti 1122/36, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MICHAL MIČUDA
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
77900, 23311258, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1122, 36 |
|
Ing. LENKA ŠTARHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
78813, 5860121, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Družstevní, 559 |
|
Ing. KAREL ŠOLC
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
66408, 28317262, Brno-venkov, Blažovice, Blažovice, Laténská, 431 |
|
MICHAL MIČUDA
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
předseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
77900, 23311258, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1122, 36, tř. Svornosti 1122/36, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. LENKA ŠTARHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
místopředseda výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
78813, 5860121, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Družstevní, 559, Družstevní 559, 78813 Rapotín |
|
Ing. KAREL ŠOLC
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
člen výboru |
08.07.2017 |
Adresa: |
66408, 28317262, Brno-venkov, Blažovice, Blažovice, Laténská, 431, Laténská 431, 66408 Blažovice |
|
Mgr. EVA KUDRJAVCEVA MALENOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Místopředseda výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
67401, 18727166, Třebíč, Trnava, Trnava, 147 |
|
Mgr. EVA KUDRJAVCEVA MALENOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Místopředseda výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
67401, 18727166, Třebíč, Trnava, Trnava, 147, č.p. 147, 67401 Trnava |
|
ROMAN SOKOLA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Předseda výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
ROMAN SOKOLA
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Předseda výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
ROMAN SOKOLA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Předseda výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
60300, 19106475, Brno, Staré Brno, Výstavní, 385, 9 |
|
Mgr. EVA MALENOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
Místopředseda výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
67401, 18727166, Trnava, Trnava, 147 |
|
MARIE ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Člen výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
ROMAN SOKOLA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
Předseda výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
60300, 19106475, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 385, 9, Výstavní 385/9, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Mgr. EVA MALENOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
Místopředseda výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
67401, 18727166, Třebíč, Trnava, Trnava, 147, č.p. 147, 67401 Trnava |
|
MARIE ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2017
|
Člen výboru |
08.01.2014 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Jarmila Plevačová
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
předseda výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
62500, 19561971, Brno, Starý Lískovec, Krymská, 305, 1 |
|
Radomil Šilhavý
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
místopředseda výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
Ing. Karel Šolc
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
člen výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6 |
|
Ing. Jarmila Plevačová
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
předseda výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
62500, 19561971, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Krymská, 305, 1, Krymská 305/1, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Radomil Šilhavý
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
místopředseda výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Karel Šolc
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
člen výboru |
07.10.2011 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
Jaroslav Adamec
|
Neaktivní
od 27.02.2010
|
předseda výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, Brno - střed, Štýřice, Gallašova, 49/6 |
|
Ing. Karel Šolc
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
místopředseda výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, Brno - střed, Štýřice, Gallašova, 49/6 |
|
MUDr. Věra Salajková
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
člen výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, Brno - střed, Štýřice, Gallašova, 49/6 |
|
Jaroslav Adamec
|
Neaktivní
od 27.02.2010
|
předseda výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Karel Šolc
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
místopředseda výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
MUDr. Věra Salajková
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
člen výboru |
16.06.2007 |
Adresa: |
63900, 19122306, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 49, 6, Gallašova 49/6, Štýřice, 63900 Brno |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 16.06.2007
|
pověřený vlastník |
09.11.2005 |
Adresa: |
60169, Brno, Brno - střed, Dominikánská, 196/2 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 16.06.2007
|
pověřený vlastník |
09.11.2005 |
Adresa: |
196/2, Brno, Brno - střed, Dominikánská, 60169, Dominikánská 196/2, 60169 Brno - Brno - střed, Česká republika |
|