KATEŘINA BROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
73801, 20429444, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční, 1148 |
|
KATEŘINA BROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
73801, 20429444, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční, 1148, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
KATEŘINA BROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20584890, Frýdek-Místek, Místek, Václava Talicha, 1869 |
|
Kateřina Brožová
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
Jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20584890, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Václava Talicha, 1869, Václava Talicha 1869, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
LUMÍR SLÍVA
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3280527, Ostrava, Zábřeh, Karpatská, 2857, 20 |
|
LUMÍR SLÍVA
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3280527, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Karpatská, 2857, 20, Karpatská 2857/20, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Jiří Čuda
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
02.01.2012 |
Adresa: |
73801, 20422288, Frýdek-Místek, K Hájku, 137 |
|
JIŘÍ ČUDA
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
02.01.2012 |
Adresa: |
73801, 20422288, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, K Hájku, 137, K Hájku 137, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Hynek Podola
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
jednatel |
03.01.2011 |
Adresa: |
73947, 25887181, Lhotka, 40 |
|
Ing. Hynek Podola
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
jednatel |
03.01.2011 |
Adresa: |
73947, 25887181, Frýdek-Místek, Lhotka, Lhotka, 40, č.p. 40, 73947 Lhotka |
|
Mgr. Libor Zezulka
|
Neaktivní
od 03.01.2011
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
76001, 4241321, Zlín, Díly IV, 3691 |
|
Mgr. LIBOR ZEZULKA
|
Neaktivní
od 03.01.2011
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
76001, 4241321, Zlín, Zlín, Zlín, Díly IV, 3691, Díly IV 3691, 76001 Zlín |
|
Tomáš Votruba
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
75701, 27179621, Valašské Meziříčí, Výletní, 1199 |
|
Tomáš Votruba
|
Neaktivní
od 13.06.2008
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
75701, 27179621, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Výletní, 1199, Výletní 1199, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Martina Veselá
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.11.2005 |
Adresa: |
75701, 24269743, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Šištotě, 276 |
|
Eva Holíková
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.11.2005 |
Adresa: |
76319, 3997073, Kašava, 156 |
|
Martina Veselá
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.11.2005 |
Adresa: |
75701, 24269743, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Šištotě, 276, Na Šištotě 276, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Eva Holíková
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.11.2005 |
Adresa: |
76319, 3997073, Zlín, Kašava, Kašava, 156, č.p. 156, 76319 Kašava |
|