Mgr. ROMAN AMBROŽ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
69301, 10095349, Starovičky, Starovičky, 222 |
|
Mgr. ROMAN AMBROŽ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
69168, 10095349, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 222, č.p. 222, 69168 Starovičky |
|
VLADIMÍR PAVLÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
19.06.2013 |
Adresa: |
62100, 25470701, Brno, Ivanovice, Hatě, 367, 31 |
|
KAMILA MYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředsedkyně představenstva |
19.06.2013 |
Adresa: |
68742, 4917081, Osvětimany, Osvětimany, 274 |
|
VLADIMÍR PAVLÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
19.06.2013 |
Adresa: |
62100, 25470701, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 367, 31, Hatě 367/31, Ivanovice, 62100 Brno |
|
KAMILA MYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředsedkyně představenstva |
19.06.2013 |
Adresa: |
68742, 4917081, Uherské Hradiště, Osvětimany, Osvětimany, 274, č.p. 274, 68742 Osvětimany |
|
Ing. Vratislav Mynář
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
68742, 4917081, Osvětimany, 274 |
|
Ing. Vladimír Pavlík
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
místopředseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
62100, 25470701, Brno, Hatě, 367, 31 |
|
Mgr. Roman Ambrož
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
69301, 10095349, Starovičky, 222 |
|
Ing. Vratislav Mynář
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
68742, 4917081, Uherské Hradiště, Osvětimany, Osvětimany, 274, č.p. 274, 68742 Osvětimany |
|
Ing. VLADIMÍR PAVLÍK
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
místopředseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
62100, 25470701, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 367, 31, Hatě 367/31, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Mgr. ROMAN AMBROŽ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
69168, 10095349, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 222, č.p. 222, 69168 Starovičky |
|
Ing. Vratislav Mynář
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
69648, 13642014, Vřesovice, 262 |
|
Ing. Vladimír Pavlík
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
místopředseda představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
62100, Brno, Hatě, 637/31 |
|
Mgr. Roman Ambrož
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
61500, 19644981, Brno, Karáskovo nám., 2569/8 |
|
Ing. Vratislav Mynář
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
69648, 13642014, Hodonín, Vřesovice, Vřesovice, 262, č.p. 262, 69648 Vřesovice |
|
Ing. Vladimír Pavlík
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
místopředseda představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
637/31, Brno, Hatě, 62100, Hatě 637/31, 62100 Brno, Česká republika |
|
Mgr. Roman Ambrož
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
člen představenstva |
14.06.2006 |
Adresa: |
61500, 19644981, Brno-město, Brno, Židenice, Karáskovo náměstí, 2569, 8, Karáskovo náměstí 2569/8, Židenice, 61500 Brno |
|
Oldřich Hájek
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
předseda představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
41503, 20216530, Teplice, Řetenice, Zrenjaninská, 345/17 |
|
Ing. Robert Antoš
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
člen představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
41502, 20240953, Teplice, Jana Koziny, 1471/16 |
|
Ing. Miloš Žák
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
člen představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
54301, 2307065, Vrchlabí, Dobrovského, 660 |
|
Oldřich Hájek
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
předseda představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
41503, 20216530, Teplice, Teplice, Řetenice, Zrenjaninská, 345, 17, Zrenjaninská 345/17, Řetenice, 41503 Teplice |
|
Ing. Robert Antoš
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
člen představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
41501, 20240953, Teplice, Teplice, Trnovany, Jana Koziny, 1471, 16, Jana Koziny 1471/16, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. Miloš Žák
|
Neaktivní
od 14.06.2006
|
člen představenstva |
28.03.2006 |
Adresa: |
54301, 2307065, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Dobrovského, 660, Dobrovského 660, 54301 Vrchlabí |
|
Karel Horák
|
Neaktivní
od 28.03.2006
|
člen představenstva |
31.10.2005 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno, Slepá, 28 |
|
Karel Horák
|
Neaktivní
od 28.03.2006
|
člen představenstva |
31.10.2005 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno-město, Brno, Černá Pole, Slepá, 558, 28, Slepá 558/28, Černá Pole, 61300 Brno |
|