Ing. PETR LAMAČ
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12 |
|
Ing. PETR LAMAČ
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12, náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
|
Ing. Petr Lamač
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
76302, 4167562, Zlín, Louky, V Olší, 234 |
|
Ing. Petr Lamač
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
76302, 4167562, Zlín, Zlín, Louky, V Olší, 234, V Olší 234, Louky, 76302 Zlín |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 04.06.2007
|
jednatel |
29.05.2007 |
|
Robert Hahn
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
03.03.2006 |
Adresa: |
73506, 24252549, Karviná, Nové Město, Mírová, 1438/19 |
|
Robert Hahn
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
03.03.2006 |
Adresa: |
73506, 24252549, Karviná, Karviná, Nové Město, Mírová, 19, Mírová 1438/19, Nové Město, 73506 Karviná |
|
Martina Valová
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
76302, 4168127, Zlín, Tř. Tomáše Bati, 295 |
|
Martina Valová
|
Neaktivní
od 03.03.2006
|
jednatel |
01.12.2005 |
Adresa: |
76302, 4168127, Zlín, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 295, třída Tomáše Bati 295, Louky, 76302 Zlín |
|