Ing. MARIAN MICHLÍČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.08.2024 |
Adresa: |
66449, 42759919, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, 456, č.p. 456, 66449 Ostopovice |
|
Ing. MILAN MÁŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.01.2016 |
Adresa: |
66431, 27647137, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Mackovec, 559, 12 |
|
Ing. MILAN MÁŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.01.2016 |
Adresa: |
66431, 27647137, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Mackovec, 559, 12, Mackovec 559/12, 66431 Lelekovice |
|
Ing. MARIAN MICHLÍČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
66434, 27699323, Kuřim, Kuřim, Vrchlického, 1905, 24 |
|
Ing. MILAN MÁŠA
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
61600, 19599226, Brno, Žabovřesky, Tábor, 2174, 33 |
|
Ing. MILAN MÁŠA
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
předseda představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
61600, 19599226, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Tábor, 2174, 33, Tábor 2174/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. MARIAN MICHLÍČEK
|
Neaktivní
od 21.08.2024
|
místopředseda představenstva |
03.04.2014 |
Adresa: |
66434, 27699323, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Vrchlického, 1905, 24, Vrchlického 1905/24, 66434 Kuřim |
|
Ing. Milan Máša
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
předseda představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
66431, 27647137, Lelekovice, Lelekovice, Mackovec, 559, 12 |
|
Ing. Marian Michlíček
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
místopředseda představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
66434, 27699323, Kuřim, Kuřim, Vrchlického, 1905 |
|
RADOMÍR BARÁK
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
člen představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
61600, 19596910, Brno, Žabovřesky, Korejská, 2009, 9 |
|
Ing. MILAN MÁŠA
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
předseda představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
66431, 27647137, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Mackovec, 559, 12, Mackovec 559/12, 66431 Lelekovice |
|
Ing. MARIAN MICHLÍČEK
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
místopředseda představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
66434, 27699323, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Vrchlického, 1905, 24, Vrchlického 1905/24, 66434 Kuřim |
|
RADOMÍR BARÁK
|
Neaktivní
od 03.04.2014
|
člen představenstva |
16.10.2012 |
Adresa: |
61600, 19596910, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Korejská, 2009, 9, Korejská 2009/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Milan Máša
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
předseda představenstva |
06.05.2010 |
Adresa: |
66431, 27647137, Lelekovice, Mackovec, 559 |
|
Marian Michlíček
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
místopředseda představenstva |
06.05.2010 |
Adresa: |
66434, 27699323, Kuřim, Vrchlického, 1905 |
|
MILAN MÁŠA
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
předseda představenstva |
06.05.2010 |
Adresa: |
66431, 27647137, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Mackovec, 559, 12, Mackovec 559/12, 66431 Lelekovice |
|
MARIAN MICHLÍČEK
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
místopředseda představenstva |
06.05.2010 |
Adresa: |
66434, 27699323, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Vrchlického, 1905, 24, Vrchlického 1905/24, 66434 Kuřim |
|
Milan Máša
|
Neaktivní
od 06.05.2010
|
předseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
61600, 19599226, Brno, Tábor, 2174/33 |
|
Marian Michlíček
|
Neaktivní
od 06.05.2010
|
místopředseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
66434, 26037963, Kuřim, Dušínova, 1411 |
|
Radomír Barák
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
člen představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
61600, 19596910, Brno, Korejská, 2009/9 |
|
MILAN MÁŠA
|
Neaktivní
od 06.05.2010
|
předseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
61600, 19599226, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Tábor, 2174, 33, Tábor 2174/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Marian Michlíček
|
Neaktivní
od 06.05.2010
|
místopředseda představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
66434, 26037963, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Dušínova, 1411, 25, Dušínova 1411/25, 66434 Kuřim |
|
RADOMÍR BARÁK
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
člen představenstva |
24.01.2006 |
Adresa: |
61600, 19596910, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Korejská, 2009, 9, Korejská 2009/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Helena Stuchlíková
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno, Glinkova, 291/6 |
|
Helena Stuchlíková
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 291, 6, Glinkova 291/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|