PETR MOLÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
CÍLEK MICHAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
VERONIKA PTAČOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
PETR MOLÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
CÍLEK MICHAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
VERONIKA PTAČOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.01.2022 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
PETR MOLÍK
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
JIŘÍ BĚHAL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
místopředseda výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10795341, Kuchařovice, Kuchařovice, 8.Května, 21 |
|
VERONIKA PTAČOVSKÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
PETR MOLÍK
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
předseda výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
JIŘÍ BĚHAL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
místopředseda výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10795341, Znojmo, Kuchařovice, Kuchařovice, 8.Května, 21, 8.Května 21, 66902 Kuchařovice |
|
VERONIKA PTAČOVSKÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen výboru |
03.03.2016 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
PETR MOLÍK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
IRENA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
ALEXANDER DRAŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
PETR MOLÍK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
předseda výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
IRENA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
ALEXANDER DRAŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
člen výboru |
26.10.2015 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
Petr Molík
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
10992847, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
Irena Doležalová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
10992847, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
Alexander Draškovič
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
10992847, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7 |
|
PETR MOLÍK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
IRENA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|
ALEXANDER DRAŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
66902, 10992847, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1224, 7, Kuchařovická 1224/7, 66902 Znojmo |
|