PAVEL LÉTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2016 |
Adresa: |
69002, 18995632, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Sady 28. října, 635, 9 |
|
PAVEL LÉTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2016 |
Adresa: |
69002, 18995632, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Sady 28. října, 635, 9, Sady 28. října 635/9, 69002 Břeclav |
|
PAVEL LÉTAL
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
69154, 10118217, Týnec, Týnec, Školní, 19 |
|
PAVEL LÉTAL
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
69154, 10118217, Břeclav, Týnec, Týnec, Školní, 19, Školní 19, 69154 Týnec |
|
Ota Vladař
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
04.01.2006 |
Adresa: |
76001, 4226178, Zlín, třída Tomáše Bati, 2103 |
|
Pavel Létal
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
04.01.2006 |
Adresa: |
69154, 10118217, Týnec, Školní, 19 |
|
Ota Vladař
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
04.01.2006 |
Adresa: |
76001, 4226178, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 2103, třída Tomáše Bati 2103, 76001 Zlín |
|
PAVEL LÉTAL
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
04.01.2006 |
Adresa: |
69154, 10118217, Břeclav, Týnec, Týnec, Školní, 19, Školní 19, 69154 Týnec |
|