ROMANA BÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.02.2024 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
JAROMÍR FURKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
KAREL ANDERLE
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12 |
|
KAREL ANDERLE
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 01.02.2024
|
člen výboru |
23.03.2022 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
předseda výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
KAREL ANDERLE
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12 |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
předseda výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
KAREL ANDERLE
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
člen výboru |
28.02.2017 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
předseda výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
KAREL ANDERLE
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12 |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
KAREL ANDERLE
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
člen výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
předseda výboru |
10.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
předseda výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
člen výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12 |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
člen výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10 |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
předseda výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
člen výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 10.01.2014
|
člen výboru |
27.01.2012 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Jan Štětka
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
předseda výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, Brno - město, Řečkovice, Boskovická, 1386/10 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
místopředseda výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, Brno - město, Řečkovice, Boskovická, 1387/12 |
|
Jaromír Furko
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, Brno - město, Řečkovice, Boskovická, 1386/10 |
|
JAN ŠTĚTKA
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
předseda výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
místopředseda výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, 19507127, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1387, 12, Boskovická 1387/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JAROMÍR FURKO
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen výboru |
03.01.2006 |
Adresa: |
62100, 19507119, Brno-město, Brno, Řečkovice, Boskovická, 1386, 10, Boskovická 1386/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|