OLDŘICH GREPL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
66448, 27641546, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Květná, 611, 19 |
|
OLDŘICH GREPL
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
66448, 27641546, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Květná, 611, 19, Květná 611/19, 66448 Moravany |
|
OLDŘICH GREPL
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
03.07.2013 |
Adresa: |
66441, 27477789, Popůvky, Popůvky, Veselská, 289, 17 |
|
OLDŘICH GREPL
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
03.07.2013 |
Adresa: |
66441, 27477789, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Veselská, 289, 17, Veselská 289/17, 66441 Popůvky |
|
Zbyněk Ždánský
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
68001, 15269027, Boskovice, Havlíčkova, 29 |
|
Oldřich Grepl
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
67801, 15193209, Blansko, Klepačov, Polní, 182 |
|
Zbyněk Ždánský
|
Neaktivní
od 11.09.2007
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
68001, 15269027, Blansko, Boskovice, Boskovice, Havlíčkova, 1088, 29, Havlíčkova 1088/29, 68001 Boskovice |
|
OLDŘICH GREPL
|
Neaktivní
od 03.07.2013
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
67801, 15193209, Blansko, Blansko, Klepačov, Polní, 182, Polní 182, Klepačov, 67801 Blansko |
|