Ing. PETR KRÁL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
54957, 7412461, Náchod, Adršpach, Dolní Adršpach, 76 |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
54957, 7412461, Náchod, Adršpach, Dolní Adršpach, 76, Dolní Adršpach 76, 54957 Adršpach |
|
Mgr. MONIKA HRDINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19658028, Brno-město, Brno, Židenice, Markéty Kuncové, 3801, 2 |
|
RNDr. JARMILA BLAŽKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno-město, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a |
|
Mgr. MONIKA HRDINOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19658028, Brno-město, Brno, Židenice, Markéty Kuncové, 3801, 2, Markéty Kuncové 3801/2, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. JARMILA BLAŽKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno-město, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a, Fišova 397/1a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
místopředseda výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16 |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
místopředseda výboru |
13.07.2021 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16, Loučná 728/16, Soběšice, 64400 Brno |
|
JARMILA BLAŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
předseda |
25.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
místopředseda výboru |
25.10.2013 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16 |
|
Ing. JAN MUCHA
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
|
25.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a |
|
JARMILA BLAŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
předseda |
25.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno-město, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a, Fišova 397/1a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
místopředseda výboru |
25.10.2013 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16, Loučná 728/16, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. JAN MUCHA
|
Neaktivní
od 13.07.2021
|
|
25.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno-město, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a, Fišova 397/1a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
předseda výboru |
31.05.2013 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16 |
|
Ing. PETR KRÁL
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
předseda výboru |
31.05.2013 |
Adresa: |
64400, 28146051, Brno-město, Brno, Soběšice, Loučná, 728, 16, Loučná 728/16, Soběšice, 64400 Brno |
|
Monika Hrdinová
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen výboru |
09.09.2011 |
Adresa: |
61500, 19658028, Brno, Markéty Kuncové, 3801, 2 |
|
Monika Hrdinová
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen výboru |
09.09.2011 |
Adresa: |
61500, 19658028, Brno-město, Brno, Židenice, Markéty Kuncové, 3801, 2, Markéty Kuncové 3801/2, Židenice, 61500 Brno |
|
Pavla Hrdinová
|
Neaktivní
od 09.09.2011
|
člen výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
61800, 19353375, Brno, Turgeněvova, 1131/14 |
|
Ing. Petr Král
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
62100, 19508018, Brno, Horácké nám., 1468/6 |
|
Ing. Jan Mucha
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
místopředseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno, Fišova, 397/1a |
|
Pavla Hrdinová
|
Neaktivní
od 09.09.2011
|
člen výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
61800, 19353375, Brno-město, Brno, Černovice, Turgeněvova, 1131, 14, Turgeněvova 1131/14, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. Petr Král
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
62100, 19508018, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1468, 6, Horácké náměstí 1468/6, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. JAN MUCHA
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
místopředseda výboru |
11.03.2008 |
Adresa: |
60200, 19291647, Brno-město, Brno, Černá Pole, Fišova, 397, 1a, Fišova 397/1a, Černá Pole, 60200 Brno |
|