Ing. MARTINA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.04.2017 |
Adresa: |
73801, 30724406, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Vyhlídce, 3516 |
|
Ing. MARTINA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.04.2017 |
Adresa: |
73801, 30724406, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Vyhlídce, 3516, Na Vyhlídce 3516, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. MARTINA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
73801, 30724406, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Vyhlídce, 3516 |
|
Ing. MARTINA ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2017
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
73801, 30724406, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Vyhlídce, 3516, Na Vyhlídce 3516, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Martina Šebestová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
20.08.2012 |
Adresa: |
73801, Frýdek-Místek, Československé armády, 498 |
|
Ing. Martina Šebestová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
20.08.2012 |
Adresa: |
73801, 20573413, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Československé armády, 498, Československé armády 498, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
člen představenstva |
28.02.2006 |
Adresa: |
73801, 20437277, Frýdek-Místek, Nad Lipinou, 2232 |
|
Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 20.08.2012
|
člen představenstva |
28.02.2006 |
Adresa: |
73801, 20437277, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Nad Lipinou, 2232, Nad Lipinou 2232, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Lenka Brabencová
|
Neaktivní
od 28.02.2006
|
člen představenstva |
13.01.2006 |
Adresa: |
66444, 23975377, Ořechov, Polní, 491/22a |
|
Lenka Brabencová
|
Neaktivní
od 28.02.2006
|
člen představenstva |
13.01.2006 |
Adresa: |
66444, 23975377, Brno-venkov, Ořechov, Ořechov, Polní, 491, 22a, Polní 491/22a, 66444 Ořechov |
|