MARTIN PINDUR
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
69183, 23113928, Břeclav, Jevišovka, Jevišovka, 46 |
|
MARTIN PINDUR
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
69183, 23113928, Břeclav, Jevišovka, Jevišovka, 46, č.p. 46, 69183 Jevišovka |
|
MARTIN PINDUR
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
68732, 4826132, Nezdenice, Nezdenice, 227 |
|
Martin Pindur
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
68732, 4826132, Uherské Hradiště, Nezdenice, Nezdenice, 227, č.p. 227, 68732 Nezdenice |
|
Bohumil Trávníček
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
jednatel |
10.07.2012 |
Adresa: |
68722, Ostrožská Nová Ves, Na hrázi, 25 |
|
Bohumil Trávníček
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
jednatel |
10.07.2012 |
Adresa: |
68722, 4692888, Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Chylice, Na hrázi, 25, Na hrázi 25, Chylice, 68722 Ostrožská Nová Ves |
|
Martin Pindur
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
68732, 4826132, Nezdenice, 227 |
|
Martin Pindur
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
jednatel |
20.12.2011 |
Adresa: |
68732, 4826132, Uherské Hradiště, Nezdenice, Nezdenice, 227, č.p. 227, 68732 Nezdenice |
|
Roman Mitáček
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
27.06.2011 |
Adresa: |
19000, 26182220, Praha, Českomoravská, 1181, 21 |
|
Roman Mitáček
|
Neaktivní
od 08.06.2012
|
jednatel |
27.06.2011 |
Adresa: |
19000, 26182220, Praha, Libeň, Českomoravská, 1181, 21, Českomoravská 1181/21, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Pavla Mitáčková
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
68601, 26223732, Uherské Hradiště, Šafaříkova, 1281 |
|
Pavla Mitáčková
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
68601, 26223732, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Šafaříkova, 1281, Šafaříkova 1281, 68601 Uherské Hradiště |
|